LADISLAV FOLPRECHT
|
Neaktivní
od 05.11.2022
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
66446, 26199777, Brno-venkov, Silůvky, Silůvky, Anenská, 266 |
|
LADISLAV FOLPRECHT
|
Neaktivní
od 05.11.2022
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
66446, 26199777, Brno-venkov, Silůvky, Silůvky, Anenská, 266, Anenská 266, 66446 Silůvky |
|
LADISLAV FOLPRECHT
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
68323, 13859749, Vyškov, Ivanovice na Hané, Ivanovice na Hané, Žižkova, 43, 7 |
|
LADISLAV FOLPRECHT
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
68323, 13859749, Vyškov, Ivanovice na Hané, Ivanovice na Hané, Žižkova, 43, 7, Žižkova 43/7, 68323 Ivanovice na Hané |
|
Ladislav Folprecht
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
13.07.2009 |
Adresa: |
62800, 19435703, Brno, Neklež, 2417/1 |
|
Ladislav Folprecht
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
13.07.2009 |
Adresa: |
62800, 19435703, Brno-město, Brno, Líšeň, Neklež, 2417, 1, Neklež 2417/1, Líšeň, 62800 Brno |
|
Mgr. Miroslav Novotný
|
Neaktivní
od 13.07.2009
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
62800, 19433492, Brno, Líšeň, Jírova, 21 |
|
Mgr. Miroslav Novotný
|
Neaktivní
od 13.07.2009
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
62800, 19433492, Brno-město, Brno, Líšeň, Jírova, 2201, 21, Jírova 2201/21, Líšeň, 62800 Brno |
|
Mgr. Jan Farkač
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
jednatel |
22.01.2007 |
Adresa: |
61600, Brno, Štursova, 43a |
|
Mgr. Jan Farkač
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
jednatel |
22.01.2007 |
Adresa: |
61600, 19677332, Brno-město, Brno, Komín, Štursova, 576, 43a, Štursova 576/43a, Komín, 61600 Brno |
|
ing. Milan Peltan
|
Neaktivní
od 22.01.2007
|
jednatel |
03.05.2003 |
Adresa: |
60200, 19207891, Brno, Skořepka, 14 |
|
ing. Milan Peltan
|
Neaktivní
od 22.01.2007
|
jednatel |
03.05.2003 |
Adresa: |
60200, 19207891, Brno-město, Brno, Trnitá, Skořepka, 240, 14, Skořepka 240/14, Trnitá, 60200 Brno |
|
ing. Milan Peltan
|
Neaktivní
od 03.05.2003
|
jednatel |
21.09.1995 |
Adresa: |
19317301, Brno, Kuršova, 981/6 |
|
Lubomír Janšta
|
Neaktivní
od 03.05.2003
|
jednatel |
21.09.1995 |
Adresa: |
24674737, Šerkovice, 62 |
|
ing. Milan Peltan
|
Neaktivní
od 03.05.2003
|
jednatel |
21.09.1995 |
Adresa: |
63500, 19317301, Brno-město, Brno, Bystrc, Kuršova, 981, 6, Kuršova 981/6, Bystrc, 63500 Brno |
|
Lubomír Janšta
|
Neaktivní
od 03.05.2003
|
jednatel |
21.09.1995 |
Adresa: |
66601, 24674737, Brno-venkov, Šerkovice, Šerkovice, 62, č.p. 62, 66601 Šerkovice |
|