EVA KOMÁRKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.12.2016 |
Adresa: |
61800, 19348754, Brno-město, Brno, Černovice, Húskova, 788, 39 |
|
Eva Komárková
|
Aktivní
|
jednatel |
04.12.2016 |
Adresa: |
61800, 19348754, Brno-město, Brno, Černovice, Húskova, 788, 39, Húskova 788/39, Černovice, 61800 Brno |
|
Ing. JOSEF STRNAD
|
Neaktivní
od 17.10.2018
|
jednatel |
04.12.2016 |
Adresa: |
62100, 19068808, Brno-město, Brno, Ivanovice, Zatloukalova, 172, 4 |
|
Ing. JOSEF STRNAD
|
Neaktivní
od 17.10.2018
|
jednatel |
04.12.2016 |
Adresa: |
62100, 19068808, Brno-město, Brno, Ivanovice, Zatloukalova, 172, 4, Zatloukalova 172/4, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Eva Komárková
|
Neaktivní
od 04.12.2016
|
jednatel |
06.09.2002 |
Adresa: |
61800, 19348754, Brno-město, Brno, Húskova, 788/39 |
|
Ing. Josef Strnad
|
Neaktivní
od 04.12.2016
|
jednatel |
06.09.2002 |
Adresa: |
19068808, Brno-město, Brno, Zatloukalova, 4 |
|
Eva Komárková
|
Neaktivní
od 04.12.2016
|
jednatel |
06.09.2002 |
Adresa: |
61800, 19348754, Brno-město, Brno, Černovice, Húskova, 788, 39, Húskova 788/39, Černovice, 61800 Brno |
|
Ing. JOSEF STRNAD
|
Neaktivní
od 04.12.2016
|
jednatel |
06.09.2002 |
Adresa: |
62100, 19068808, Brno-město, Brno, Ivanovice, Zatloukalova, 172, 4, Zatloukalova 172/4, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Eva Komárková
|
Neaktivní
od 06.09.2002
|
jednatel |
16.11.1995 |
Adresa: |
61800, Brno-město, Brno, Húskova, 39 |
|
Eva Komárková
|
Neaktivní
od 06.09.2002
|
jednatel |
16.11.1995 |
Adresa: |
61800, 19348754, Brno-město, Brno, Černovice, Húskova, 788, 39, Húskova 788/39, Černovice, 61800 Brno |
|