Ing. Vladimír Mausén
|
Aktivní
|
jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
52293, Tidaholm, Dimbovagen, 6 |
|
Ing. Vladimír Mausén
|
Aktivní
|
jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
6, Tidaholm, Dimbovagen, 52293, Dimbovagen 6, 52293 Tidaholm, Švédsko |
|
Dana Rezková
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
jednatel |
20.09.1999 |
Adresa: |
25946463, Znojmo, Znojmo, Hakenova, 28 |
|
DANA REZKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
jednatel |
20.09.1999 |
Adresa: |
66902, 25946463, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Hakenova, 3604, 28, Hakenova 3604/28, 66902 Znojmo |
|
Dana Rezková
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
10992651, Znojmo, Znojmo, Palackého, 11 |
|
Dana Rezková
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
66902, 10992651, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Palackého, 1200, 11, Palackého 1200/11, 66902 Znojmo |
|
ing. Miroslav Rezek
|
Neaktivní
od 20.08.1998
|
jednatel |
17.10.1995 |
Adresa: |
10992651, Znojmo, Palackého, 11 |
|
Stanislav Tesař
|
Neaktivní
od 20.08.1998
|
jednatel |
17.10.1995 |
Adresa: |
10996222, Znojmo, Dr.Mareše, 21 |
|
ing. Miroslav Rezek
|
Neaktivní
od 20.08.1998
|
jednatel |
17.10.1995 |
Adresa: |
66902, 10992651, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Palackého, 1200, 11, Palackého 1200/11, 66902 Znojmo |
|
Stanislav Tesař
|
Neaktivní
od 20.08.1998
|
jednatel |
17.10.1995 |
Adresa: |
66902, 10996222, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Dr. Mareše, 1575, 21, Dr. Mareše 1575/21, 66902 Znojmo |
|