Ing. LEOŠ ŠPUNAR
|
Neaktivní
od 12.01.2023
|
Předseda představenstva |
09.05.2022 |
Adresa: |
75131, 11321890, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Svat. Čecha, 1158, 8 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 12.01.2023
|
Člen představenstva |
09.05.2022 |
Adresa: |
68321, 396958, Vyškov, Podivice, Podivice, 25 |
|
Ing. LEOŠ ŠPUNAR
|
Neaktivní
od 12.01.2023
|
Předseda představenstva |
09.05.2022 |
Adresa: |
75131, 11321890, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Svat. Čecha, 1158, 8, Svat. Čecha 1158/8, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|
Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 12.01.2023
|
Člen představenstva |
09.05.2022 |
Adresa: |
68321, 396958, Vyškov, Podivice, Podivice, 25, č.p. 25, 68321 Podivice |
|
Ing. OLGA ŠPUNAROVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2023
|
Místopředseda představenstva |
02.11.2021 |
Adresa: |
60200, 19749091, Brno-město, Brno, Ponava, Skřivanova, 334, 4 |
|
Ing. OLGA ŠPUNAROVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2023
|
Místopředseda představenstva |
02.11.2021 |
Adresa: |
60200, 19749091, Brno-město, Brno, Ponava, Skřivanova, 334, 4, Skřivanova 334/4, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. LEOŠ ŠPUNAR
|
Neaktivní
od 02.11.2021
|
Místopředseda představenstva |
30.07.2019 |
Adresa: |
75131, 11321890, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Svat. Čecha, 1158, 8 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 09.05.2022
|
Předseda představenstva |
30.07.2019 |
Adresa: |
68321, 396958, Vyškov, Podivice, Podivice, 25 |
|
Ing. TOMÁŠ KADLEC
|
Neaktivní
od 09.05.2022
|
Člen předstvenstva |
30.07.2019 |
Adresa: |
69301, 10092226, Břeclav, Starovice, Starovice, 244 |
|
Ing. LEOŠ ŠPUNAR
|
Neaktivní
od 02.11.2021
|
Místopředseda představenstva |
30.07.2019 |
Adresa: |
75131, 11321890, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Svat. Čecha, 1158, 8, Svat. Čecha 1158/8, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|
Ing. TOMÁŠ KADLEC
|
Neaktivní
od 09.05.2022
|
Člen předstvenstva |
30.07.2019 |
Adresa: |
69301, 10092226, Břeclav, Starovice, Starovice, 244, č.p. 244, 69301 Starovice |
|
Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 09.05.2022
|
Předseda představenstva |
30.07.2019 |
Adresa: |
68321, 396958, Vyškov, Podivice, Podivice, 25, č.p. 25, 68321 Podivice |
|
TOMÁŠ KLOFANDA
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
místopředseda představenstva |
20.01.2016 |
Adresa: |
66407, 24654507, Pozořice, Pozořice, Spodní Kopec, 452 |
|
TOMÁŠ KLOFANDA
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
místopředseda představenstva |
20.01.2016 |
Adresa: |
66407, 24654507, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Spodní Kopec, 452, Spodní Kopec 452, 66407 Pozořice |
|
TOMÁŠ KLOFANDA
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
člen představenstva |
08.07.2015 |
Adresa: |
66407, 24654507, Pozořice, Pozořice, Spodní Kopec, 452 |
|
TOMÁŠ KLOFANDA
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
člen představenstva |
08.07.2015 |
Adresa: |
66407, 24654507, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Spodní Kopec, 452, Spodní Kopec 452, 66407 Pozořice |
|
Ing. VÁCLAV KALA
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen představenstva |
18.06.2015 |
Adresa: |
16000, 22203451, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1561, 7 |
|
Ing. VÁCLAV KALA
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen představenstva |
18.06.2015 |
Adresa: |
16000, 22203451, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1561, 7, Zavadilova 1561/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. VÁCLAV KALA
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
člen představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
16000, 22203451, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1561, 7 |
|
Ing. DAGMAR MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
místopředseda představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
68304, 25898035, Drnovice, Drnovice, 740 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
předseda představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
68321, 396958, Podivice, Podivice, 25 |
|
Ing. PAVEL ŠLIMAR
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
68301, 13935844, Rousínov, Slavíkovice, Rudé armády, 773, 86a |
|
LIBOR SLABÝ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
68303, 13872133, Luleč, Luleč, 317 |
|
Ing. VÁCLAV KALA
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
člen představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
16000, 22203451, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1561, 7, Zavadilova 1561/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. DAGMAR MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
místopředseda představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
68304, 25898035, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 740, č.p. 740, 68304 Drnovice |
|
ing. PAVEL ŠLIMAR
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
68301, 13935844, Vyškov, Rousínov, Slavíkovice, Rudé armády, 773, 86a, Rudé armády 773/86a, Slavíkovice, 68301 Rousínov |
|
LIBOR SLABÝ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
68303, 13872133, Vyškov, Luleč, Luleč, 317, č.p. 317, 68303 Luleč |
|
Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
předseda představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
68321, 396958, Vyškov, Podivice, Podivice, 25, č.p. 25, 68321 Podivice |
|
Ing. PAVEL ŠLIMAR
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Člen představenstva |
14.08.2014 |
Adresa: |
68301, 13935844, Rousínov, Slavíkovice, Rudé armády, 773, 86a |
|
ing. PAVEL ŠLIMAR
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Člen představenstva |
14.08.2014 |
Adresa: |
68301, 13935844, Vyškov, Rousínov, Slavíkovice, Rudé armády, 773, 86a, Rudé armády 773/86a, Slavíkovice, 68301 Rousínov |
|
PAVEL ŠLIMAR
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
Člen představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
68301, 13935844, Rousínov, Slavíkovice, Rudé armády, 773, 86a |
|
Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Předseda představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
68321, 396958, Podivice, Podivice, 25 |
|
Ing. DAGMAR MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Místopředseda představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
68304, 25898035, Drnovice, Drnovice, 740 |
|
Ing. VÁCLAV KALA
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Člen představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
16000, 22203451, Praha 6, Dejvice, Zavadilova, 1561, 7 |
|
LIBOR SLABÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Člen představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
68303, 13872133, Luleč, Luleč, 317 |
|
PAVEL ŠLIMAR
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
Člen představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
68301, 13935844, Vyškov, Rousínov, Slavíkovice, Rudé armády, 773, 86a, Rudé armády 773/86a, Slavíkovice, 68301 Rousínov |
|
LIBOR SLABÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Člen představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
68303, 13872133, Vyškov, Luleč, Luleč, 317, č.p. 317, 68303 Luleč |
|
Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Předseda představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
68321, 396958, Vyškov, Podivice, Podivice, 25, č.p. 25, 68321 Podivice |
|
Ing. DAGMAR MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Místopředseda představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
68304, 25898035, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 740, č.p. 740, 68304 Drnovice |
|
Ing. VÁCLAV KALA
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Člen představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
16000, 22203451, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1561, 7, Zavadilova 1561/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Leoš Špunar
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
10.01.2012 |
Adresa: |
75131, 11321890, Lipník nad Bečvou, Svat.Čecha, 1158/8 |
|
Ing. LEOŠ ŠPUNAR
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
10.01.2012 |
Adresa: |
75131, 11321890, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Svat. Čecha, 1158, 8, Svat. Čecha 1158/8, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|
Ing. Leoš Špunar
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
75131, Lipník nad Bečvou, Svatopluka Čecha, 1158/8 |
|
Ing. Vítězslav Navrátil
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
předseda představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
68321, 396958, Podivice, 25 |
|
Ing. Dagmar Martínková
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
místopředseda představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
68304, 25898035, Drnovice, 740 |
|
Martin Brtník
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
68201, 13925270, Vyškov, Letní, 619/7 |
|
Ing Jan Homola
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
68301, 501506, Dražovice, 24 |
|
Ing. Václav Kala
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
16000, 22203451, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1561/7 |
|
František Ryšánek
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
68201, 13856839, Hlubočany, 146 |
|
Ing. Leoš Špunar
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
1158/8, Lipník nad Bečvou, Svatopluka Čecha, 75131, Svatopluka Čecha 1158/8, 75131 Lipník nad Bečvou, Česká republika |
|
Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
předseda představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
68321, 396958, Vyškov, Podivice, Podivice, 25, č.p. 25, 68321 Podivice |
|
Ing. DAGMAR MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
místopředseda představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
68304, 25898035, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 740, č.p. 740, 68304 Drnovice |
|
Martin Brtník
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
68201, 13925270, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Letní, 619, 7, Letní 619/7, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Ing Jan Homola
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
68301, 501506, Vyškov, Dražovice, Dražovice, 24, č.p. 24, 68301 Dražovice |
|
Ing. VÁCLAV KALA
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
16000, 22203451, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1561, 7, Zavadilova 1561/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
František Ryšánek
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
29.05.2009 |
Adresa: |
68201, 13856839, Vyškov, Hlubočany, Hlubočany, 146, č.p. 146, 68201 Hlubočany |
|
Ing. Dagmar Martínková
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
06.02.2009 |
Adresa: |
68304, 25898035, Drnovice, 740 |
|
Ing. DAGMAR MARTÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
06.02.2009 |
Adresa: |
68304, 25898035, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 740, č.p. 740, 68304 Drnovice |
|
František Ryšánek
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
12.04.2006 |
Adresa: |
68201, 13856839, Hlubočany, 146 |
|
František Ryšánek
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
12.04.2006 |
Adresa: |
68201, 13856839, Vyškov, Hlubočany, Hlubočany, 146, č.p. 146, 68201 Hlubočany |
|
Ing. Jana Celá
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
24.06.2005 |
Adresa: |
13875124, Lysovice, 26 |
|
Ing. Jana Celá
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
24.06.2005 |
Adresa: |
68201, 13875124, Vyškov, Lysovice, Lysovice, 26, č.p. 26, 68201 Lysovice |
|
Prof. ing. arch. Mojmír Kyselka
|
Neaktivní
od 24.06.2005
|
člen představenstva |
24.07.2000 |
Adresa: |
Brno, Tomešova, 4a |
|
František Ryšánek
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
člen představenstva |
24.07.2000 |
Adresa: |
13896806, Vyškov, Juranova, 26 |
|
Ing. Dagmar Martínková
|
Neaktivní
od 06.02.2009
|
členka představenstva |
24.07.2000 |
Adresa: |
24381632, Kroužek, 103 |
|
Ing. Václav Vykoukal
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
místopředseda představenstva |
24.07.2000 |
Adresa: |
13856111, Hlubočany 73 |
|
Prof. ing. arch. Mojmír Kyselka
|
Neaktivní
od 24.06.2005
|
člen představenstva |
24.07.2000 |
Adresa: |
60200, 19108664, Brno-město, Brno, Staré Brno, Tomešova, 566, 4a, Tomešova 566/4a, Staré Brno, 60200 Brno |
|
František Ryšánek
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
člen představenstva |
24.07.2000 |
Adresa: |
68201, 13896806, Vyškov, Vyškov, Pazderna, Juranova, 109, 26, Juranova 109/26, Pazderna, 68201 Vyškov |
|
Ing. Dagmar Martínková
|
Neaktivní
od 06.02.2009
|
členka představenstva |
24.07.2000 |
Adresa: |
68301, 24381632, Vyškov, Rousínov, Kroužek, 103, Kroužek 103, 68301 Rousínov |
|
Ing. Václav Vykoukal
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
místopředseda představenstva |
24.07.2000 |
Adresa: |
68201, 13856111, Vyškov, Hlubočany, Hlubočany, 73, č.p. 73, 68201 Hlubočany |
|
Ing. František Bastl
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
|
Martin Čajka
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
Vyškov, Rousínov, V sídlišti, 29 |
|
Ing. Jana Celá
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
členka představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
13875124, Lysovice 26 |
|
Ing. Jan Hanák
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
|
Ing. Josef Jordánek
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
13917731, Vyškov, Vyškov, Kašíkova, 24 |
|
Ing. Silvestr Malík
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
486248, Vyškov, Kučerov, 175 |
|
Jan Martinek
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
411051, Komořany 192 |
|
František Orálek
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
|
Ing. Marie Richterová
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
členka představenstva |
04.03.1997 |
|
Ing. Václav Vykoukal
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
místopředseda představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
13856111, Hlubočany 73 |
|
Ing. Vítězslav Navrátil
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
předseda představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
396958, Podivice 25 |
|
Martin Brtník
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
13925270, Vyškov, Vyškov, Letní, 7 |
|
Ing. Jan Homola
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
|
Mojmír Řezníček
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
13930249, Vyškov, Rousínov, Tománkova, 10 |
|
Ing. Václav Kala
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, Zavadilova 7 |
|
Ing. František Bastl
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
Rostěnice 34, Rostěnice 34, Česká republika |
|
Martin Čajka
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
29, Vyškov, Rousínov, V sídlišti, V sídlišti 29, Rousínov, okres: Vyškov, Česká republika |
|
Ing. Jana Celá
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
členka představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
68201, 13875124, Vyškov, Lysovice, Lysovice, 26, č.p. 26, 68201 Lysovice |
|
Ing. Jan Hanák
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
Dražovice 77, Dražovice 77, Česká republika |
|
Ing. Josef Jordánek
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
68201, 13917731, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Město, Kašíkova, 287, 24, Kašíkova 287/24, Vyškov-Město, 68201 Vyškov |
|
Ing. Silvestr Malík
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
68201, 486248, Vyškov, Kučerov, Kučerov, 175, č.p. 175, 68201 Kučerov |
|
Jan Martinek
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
68301, 411051, Vyškov, Komořany, Komořany, 192, č.p. 192, 68301 Komořany |
|
František Orálek
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
Zvonovice 29, Zvonovice 29, Česká republika |
|
Ing. Marie Richterová
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
členka představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
Podbřežice ll, Podbřežice ll, Česká republika |
|
Ing. Václav Vykoukal
|
Neaktivní
od 24.07.2000
|
místopředseda představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
68201, 13856111, Vyškov, Hlubočany, Hlubočany, 73, č.p. 73, 68201 Hlubočany |
|
Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
předseda představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
68321, 396958, Vyškov, Podivice, Podivice, 25, č.p. 25, 68321 Podivice |
|
Martin Brtník
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
68201, 13925270, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Letní, 619, 7, Letní 619/7, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Ing. Jan Homola
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
Dražovice 24, Dražovice 24, Česká republika |
|
Mojmír Řezníček
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
68301, 13930249, Vyškov, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 133, 10, Tománkova 133/10, 68301 Rousínov |
|
Ing. VÁCLAV KALA
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
člen představenstva |
04.03.1997 |
Adresa: |
16000, 22203451, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1561, 7, Zavadilova 1561/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Václav Kala
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
08.08.1996 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, Zavadilova 7 |
|
Ing. VÁCLAV KALA
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
08.08.1996 |
Adresa: |
16000, 22203451, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1561, 7, Zavadilova 1561/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Martin Brtník
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
03.01.1996 |
Adresa: |
13925270, Vyškov, Vyškov, Letní, 7 |
|
Ing. Jan Hanák
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
03.01.1996 |
|
Ing. Jan Hanák
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
03.01.1996 |
Adresa: |
Dražovice 77, Dražovice 77, Česká republika |
|
Martin Brtník
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
03.01.1996 |
Adresa: |
68201, 13925270, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Letní, 619, 7, Letní 619/7, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Martin Brtník
|
Neaktivní
od 03.01.1996
|
člen představenstvo |
28.11.1995 |
Adresa: |
13925270, Vyškov, Vyškov, Letní, 7 |
|
Ing. Jan Hanák
|
Neaktivní
od 03.01.1996
|
člen |
28.11.1995 |
|
Ing. Eduard Podivínský
|
Neaktivní
od 08.08.1996
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
19170947, Brno-město, Brno, Veveří, 77 |
|
Ing. Vítězslav Navrátil
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
předseda představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
396958, Podivice 25 |
|
Ing. Václav Vykoukal
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
místopředseda představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
13856111, Hlubočany 73 |
|
Ing. František Bastl
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
|
Martin Čajka
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
Vyškov, Rousínov, V sídlišti, 29 |
|
Ing. Jana Celá
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
členka představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
13875124, Lysovice 26 |
|
Ing. Jan Homola
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
|
Ing. Josef Jordánek
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
13917731, Vyškov, Vyškov, Kašíkova, 24 |
|
Ing. Silvestr Malík
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
486248, Vyškov, Kučerov, 175 |
|
Jan Martinek
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
411051, Komořany 192 |
|
František Orálek
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
|
Mojmír Řezníček
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
13930249, Vyškov, Rousínov, Tománkova, 10 |
|
Ing. Marie Richterová
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
členka představenstva |
28.11.1995 |
|
Martin Brtník
|
Neaktivní
od 03.01.1996
|
člen představenstvo |
28.11.1995 |
Adresa: |
68201, 13925270, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Letní, 619, 7, Letní 619/7, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Ing. Jan Hanák
|
Neaktivní
od 03.01.1996
|
člen |
28.11.1995 |
Adresa: |
Dražovice 77, Dražovice 77, Česká republika |
|
Ing. Eduard Podivínský
|
Neaktivní
od 08.08.1996
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
60200, 19170947, Brno-město, Brno, Veveří, Veveří, 498, 77, Veveří 498/77, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. VÍTĚZSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
předseda představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
68321, 396958, Vyškov, Podivice, Podivice, 25, č.p. 25, 68321 Podivice |
|
Ing. Václav Vykoukal
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
místopředseda představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
68201, 13856111, Vyškov, Hlubočany, Hlubočany, 73, č.p. 73, 68201 Hlubočany |
|
Ing. František Bastl
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
Rostěnice 34, Rostěnice 34, Česká republika |
|
Martin Čajka
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
29, Vyškov, Rousínov, V sídlišti, V sídlišti 29, Rousínov, okres: Vyškov, Česká republika |
|
Ing. Jana Celá
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
členka představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
68201, 13875124, Vyškov, Lysovice, Lysovice, 26, č.p. 26, 68201 Lysovice |
|
Ing. Jan Homola
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
Dražovice 24, Dražovice 24, Česká republika |
|
Ing. Josef Jordánek
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
68201, 13917731, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Město, Kašíkova, 287, 24, Kašíkova 287/24, Vyškov-Město, 68201 Vyškov |
|
Ing. Silvestr Malík
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
68201, 486248, Vyškov, Kučerov, Kučerov, 175, č.p. 175, 68201 Kučerov |
|
Jan Martinek
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
68301, 411051, Vyškov, Komořany, Komořany, 192, č.p. 192, 68301 Komořany |
|
František Orálek
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
Zvonovice 29, Zvonovice 29, Česká republika |
|
Mojmír Řezníček
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
člen představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
68301, 13930249, Vyškov, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 133, 10, Tománkova 133/10, 68301 Rousínov |
|
Ing. Marie Richterová
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
členka představenstva |
28.11.1995 |
Adresa: |
Podbřežice ll, Podbřežice ll, Česká republika |
|