KATSUNORI SONOBE
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2023 |
Adresa: |
Iwaki City, Fukushima, 17-13 Shimodai Ogawamachi Takahagi, 970-80-47, 17-13 Shimodai Ogawamachi Takahagi, 970-80-47 Iwaki City, Fukushima, Japonsko |
|
Ing. MILAN CISÁR
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
83106, Bratislava, Rača, Potočná 8204/19 |
|
KIYOSHI HASHIMOTO
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
970-80-47, Iwaki City, Fukushima, 1-27-2 Chuoudai Takaku |
|
Ing. MILAN CISÁR
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
Bratislava, Rača, Potočná 8204/19, 83106, Potočná 8204/19, 83106 Bratislava, Rača, Slovensko |
|
Wilfried Josef Baumann
|
Aktivní
|
jednatel |
17.12.2013 |
Adresa: |
Landshut 840 34, Franz Marc Strasse 16 |
|
Wilfried Josef Baumann
|
Aktivní
|
jednatel |
17.12.2013 |
Adresa: |
Landshut 840 34, Franz Marc Strasse 16, Franz Marc Strasse 16, Landshut 840 34, Německo |
|
KIYOSHI HASHIMOTO
|
Neaktivní
od 24.04.2023
|
jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
Iwaki City, Fukushima, 1-27-2 Chuoudai Takaku, 970-80-47, 1-27-2 Chuoudai Takaku, 970-80-47 Iwaki City, Fukushima, Japonsko |
|
RYO MIYABAYASHI
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
jednatel |
12.07.2019 |
Adresa: |
Osaki city Miyagi Prefecture, 8-5-16 FurukawaOmiya |
|
RYO MIYABAYASHI
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
jednatel |
12.07.2019 |
Adresa: |
Osaki city Miyagi Prefecture, 8-5-16 FurukawaOmiya, 8-5-16 FurukawaOmiya, Osaki city Miyagi Prefecture, Japonsko |
|
Kazutoshi Ogamoto
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
jednatel |
02.12.2013 |
Adresa: |
7-36-23 Masuo, Kashiwa-shi, Chiba-ken |
|
Kazutoshi Ogamoto
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
jednatel |
02.12.2013 |
Adresa: |
7-36-23 Masuo, Kashiwa-shi, Chiba-ken, Chiba-ken, 7-36-23 Masuo, Kashiwa-shi, Japonsko |
|
Yoichiro Kega
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
jednatel |
22.01.2013 |
Adresa: |
Yokohama city, Kanagawa - pref. 225-0003, 3-14-1-411Shinishikawa Aoba-ward |
|
Yoichiro Kega
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
jednatel |
22.01.2013 |
Adresa: |
Yokohama city, Kanagawa - pref. 225-0003, 3-14-1-411Shinishikawa Aoba-ward, 3-14-1-411Shinishikawa Aoba-ward, Yokohama city, Kanagawa - pref. 225-0003, Japonsko |
|
Hideaki Terasaki
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
jednatel |
04.11.2009 |
Adresa: |
989-6135 Osaki-shi, Miyagi-ken, Furukawainaba, 2-2-25 |
|
Hideaki Terasaki
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
jednatel |
04.11.2009 |
Adresa: |
2-2-25, 989-6135 Osaki-shi, Miyagi-ken, Furukawainaba, Furukawainaba 2-2-25, 989-6135 Osaki-shi, Miyagi-ken, Japonsko |
|
Ing. Milan Cisár
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
jednatel |
26.08.2009 |
Adresa: |
Bratislava, Rača, Potočná, 8204/19 |
|
Ing. Milan Cisár
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
jednatel |
26.08.2009 |
Adresa: |
8204/19, Bratislava, Rača, Potočná, Potočná 8204/19, Bratislava - Rača, Slovensko |
|
Peter Brian Woodland
|
Neaktivní
od 26.08.2009
|
jednatel |
11.11.2005 |
Adresa: |
1 Mickleton, Downhead Park, Milton Keynes, MK 15 9AT, Bucks |
|
Yukio Sagisaka
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
jednatel |
10.10.2005 |
Adresa: |
3-19-35 Besho, Minami-ku, Yokohama City, Kanagawa-ken |
|
Yasuhiro Fujii
|
Neaktivní
od 01.06.2005
|
jednatel |
12.12.2002 |
Adresa: |
1-7 Yukigaya, Otsuka - cho, Otaku, Tokyo |
|
Yasuhiro Fujii
|
Neaktivní
od 12.12.2002
|
jedantel |
05.06.2002 |
Adresa: |
1-7 Yukigaya, Otsuka - cho, Otaku, Tokyo |
|
Nobuhiko Komeya
|
Neaktivní
od 01.06.2005
|
jednatel |
05.06.2002 |
Adresa: |
169-3 Kakenouchi, Furukawa, Miyagi |
|
Tetsuhiro Saeki
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
jednatel |
05.06.2002 |
Adresa: |
1-32-10 Kashima Chuodai, Iwaki - city, Fukushima |
|
John O`Grady dat.nar. 6.11.1952
|
Neaktivní
od 21.04.2005
|
jednatel |
21.05.1999 |
Adresa: |
Co. Cork, Blarney, 22A Castleowen, |
|
Hugh Kelly
|
Neaktivní
od 21.05.1999
|
jednatel |
07.05.1996 |
Adresa: |
67801, Blansko, Blansko, Punkevní údolí, 54 |
|
Hugh Kelly
|
Neaktivní
od 21.05.1999
|
jednatel |
07.05.1996 |
Adresa: |
54, Blansko, Blansko, Punkevní údolí, 67801, Punkevní údolí 54, 67801 Blansko, okres: Blansko, Česká republika |
|
JUDr. Pavel Procházka
|
Neaktivní
od 07.05.1996
|
jednatel |
20.11.1995 |
Adresa: |
61200, Brno, Palackého, 20 |
|
JUDr. Pavel Procházka
|
Neaktivní
od 07.05.1996
|
jednatel |
20.11.1995 |
Adresa: |
61200, 19696132, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 272, 20, Palackého třída 272/20, Královo Pole, 61200 Brno |
|