ing. Stanislav Matoušek
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
76001, 4254198, Zlín, Zlín, Hluboká, 5254 |
|
ROBERT HÁP
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
76005, 27477894, Zlín, Zlín, Voženílkova, 5564 |
|
SIMONA HÁPOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
76005, 27477894, Zlín, Zlín, Voženílkova, 5564 |
|
ROBERT HÁP
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
76005, 27477894, Zlín, Zlín, Zlín, Voženílkova, 5564, Voženílkova 5564, 76005 Zlín |
|
SIMONA HÁPOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
76005, 27477894, Zlín, Zlín, Zlín, Voženílkova, 5564, Voženílkova 5564, 76005 Zlín |
|
Ing. STANISLAV MATOUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
76001, 4254198, Zlín, Zlín, Zlín, Hluboká, 5254, Hluboká 5254, 76001 Zlín |
|
Robert Háp
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
28.12.2009 |
Adresa: |
76005, 4, Zlín, Voženílkova, 5564/7 |
|
ROBERT HÁP
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
28.12.2009 |
Adresa: |
76005, 27477894, Zlín, Zlín, Zlín, Voženílkova, 5564, Voženílkova 5564, 76005 Zlín |
|
Robert Háp
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
jednatel |
09.05.2005 |
Adresa: |
76005, 4248953, Zlín, U trojáku, 4598 |
|
Robert Háp
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
jednatel |
09.05.2005 |
Adresa: |
76005, 4248953, Zlín, Zlín, Zlín, U Trojáku, 4598, U Trojáku 4598, 76005 Zlín |
|
JUDr. ing. Jindřich Háp
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
08.06.2004 |
Adresa: |
76005, 4248872, Zlín, Zlín, Luční, 4590 |
|
Ing. Stanislav Matoušek
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
08.06.2004 |
Adresa: |
76001, 4254198, Zlín, Hluboká, 5254 |
|
JUDr. ing. Jindřich Háp
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
08.06.2004 |
Adresa: |
76005, 4248872, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4590, Luční 4590, 76005 Zlín |
|
Ing. STANISLAV MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
08.06.2004 |
Adresa: |
76001, 4254198, Zlín, Zlín, Zlín, Hluboká, 5254, Hluboká 5254, 76001 Zlín |
|
ing. Stanislav Matoušek
|
Neaktivní
od 08.06.2004
|
jednatel |
17.03.1999 |
Adresa: |
4254198, Zlín, Hluboká, 5254 |
|
Ing. STANISLAV MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 08.06.2004
|
jednatel |
17.03.1999 |
Adresa: |
76001, 4254198, Zlín, Zlín, Zlín, Hluboká, 5254, Hluboká 5254, 76001 Zlín |
|
ing. Stanislav Matoušek
|
Neaktivní
od 17.03.1999
|
jednatel |
04.07.1996 |
Adresa: |
3, Zlín, Zlín, Na Honech, 4927 |
|
Ing. Stanislav Matoušek
|
Neaktivní
od 17.03.1999
|
jednatel |
04.07.1996 |
Adresa: |
76005, 4251873, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech III, 4927, Na Honech III 4927, 76005 Zlín |
|
Ján Valihora
|
Neaktivní
od 04.07.1996
|
jednatel |
12.12.1995 |
Adresa: |
101, Brezová pod Bradlom, nám.7.apríla, 411 |
|
ing. Břetislav Polanský
|
Neaktivní
od 04.07.1996
|
jednatel |
12.12.1995 |
Adresa: |
4250095, Zlín, Zlín, Křiby, 4721 |
|
JUDr. ing. Jindřich Háp
|
Neaktivní
od 08.06.2004
|
jednatel |
12.12.1995 |
Adresa: |
4248872, Zlín, Zlín, Luční, 4590 |
|
Ján Valihora
|
Neaktivní
od 04.07.1996
|
jednatel |
12.12.1995 |
Adresa: |
411, Brezová pod Bradlom, nám.7.apríla, nám.7.apríla 411, Brezová pod Bradlom, Slovensko |
|
ing. Břetislav Polanský
|
Neaktivní
od 04.07.1996
|
jednatel |
12.12.1995 |
Adresa: |
76005, 4250095, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4721, Křiby 4721, 76005 Zlín |
|
JUDr. ing. Jindřich Háp
|
Neaktivní
od 08.06.2004
|
jednatel |
12.12.1995 |
Adresa: |
76005, 4248872, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4590, Luční 4590, 76005 Zlín |
|