Michal Kašpárek
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
předseda představenstva |
06.12.1996 |
Adresa: |
4225040, Zlín, Zlín, Kúty, 1943 |
|
Eva Janošková
|
Neaktivní
od 26.01.2012
|
místopředsedkyně představenstva |
06.12.1996 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Sv. Čecha, 514 |
|
Jana Mudříková
|
Neaktivní
od 26.01.2012
|
členka představenstva |
06.12.1996 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Zálešná, VIII/1329 |
|
Michal Kašpárek
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
předseda představenstva |
06.12.1996 |
Adresa: |
76001, 4225040, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1943, Kúty 1943, 76001 Zlín |
|
Eva Janošková
|
Neaktivní
od 26.01.2012
|
místopředsedkyně představenstva |
06.12.1996 |
Adresa: |
76001, 4173333, Zlín, Zlín, Prštné, Svat. Čecha, 514, Svat. Čecha 514, Prštné, 76001 Zlín |
|
Jana Mudříková
|
Neaktivní
od 26.01.2012
|
členka představenstva |
06.12.1996 |
Adresa: |
76001, 4219317, Zlín, Zlín, Zlín, Zálešná VIII, 1329, Zálešná VIII 1329, 76001 Zlín |
|
Ing. Jiří Vyletal
|
Neaktivní
od 06.12.1996
|
člen představenstva |
16.04.1996 |
Adresa: |
3959139, Zlín, Vizovice, Chrastěšovská, 1137 |
|
Michal Kašpárek
|
Neaktivní
od 06.12.1996
|
předseda představenstva |
16.04.1996 |
Adresa: |
4225040, Zlín, Zlín, Kúty, 1943 |
|
Eva Janošková
|
Neaktivní
od 06.12.1996
|
místopředsedkyně představenstva |
16.04.1996 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Sv. Čecha, 514 |
|
Ing. Jiří Vyletal
|
Neaktivní
od 06.12.1996
|
člen představenstva |
16.04.1996 |
Adresa: |
76312, 3959139, Zlín, Vizovice, Vizovice, Chrastěšovská, 1137, Chrastěšovská 1137, 76312 Vizovice |
|
Michal Kašpárek
|
Neaktivní
od 06.12.1996
|
předseda představenstva |
16.04.1996 |
Adresa: |
76001, 4225040, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1943, Kúty 1943, 76001 Zlín |
|
Eva Janošková
|
Neaktivní
od 06.12.1996
|
místopředsedkyně představenstva |
16.04.1996 |
Adresa: |
76001, 4173333, Zlín, Zlín, Prštné, Svat. Čecha, 514, Svat. Čecha 514, Prštné, 76001 Zlín |
|