Mgr. ONDŘEJ PASTRŇÁK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
28.07.2020 |
Adresa: |
19000, 22517804, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Střížkovská, 549, 35 |
|
MATĚJ PASTRŇÁK
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
28.07.2020 |
Adresa: |
67551, 18696376, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Ratibořice, 1 |
|
Ing. DAVID VOPÁLENSKÝ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
28.07.2020 |
Adresa: |
25164, 21313466, Praha-východ, Mnichovice, Myšlín, Do vrchu, 19 |
|
Mgr. ONDŘEJ PASTRŇÁK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
28.07.2020 |
Adresa: |
19000, 22517804, Praha, Střížkov, Střížkovská, 549, 35, Střížkovská 549/35, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
MATĚJ PASTRŇÁK
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
28.07.2020 |
Adresa: |
67551, 18696376, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Ratibořice, 1, Ratibořice 1, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
Ing. DAVID VOPÁLENSKÝ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
28.07.2020 |
Adresa: |
25164, 21313466, Praha-východ, Mnichovice, Myšlín, Do vrchu, 19, Do vrchu 19, Myšlín, 25164 Mnichovice |
|
Ing. DAVID VOPÁLENSKÝ
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
Předseda představenstva |
17.03.2020 |
Adresa: |
25164, 21313466, Praha-východ, Mnichovice, Myšlín, Do vrchu, 19 |
|
Ing. DAVID VOPÁLENSKÝ
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
Předseda představenstva |
17.03.2020 |
Adresa: |
25164, 21313466, Praha-východ, Mnichovice, Myšlín, Do vrchu, 19, Do vrchu 19, Myšlín, 25164 Mnichovice |
|
Ing. IVO PASTRŇÁK
|
Neaktivní
od 31.01.2020
|
předseda představenstva |
13.02.2019 |
Adresa: |
10600, 27627241, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Na Slatince, 3279, 3 |
|
Ing. IVO PASTRŇÁK
|
Neaktivní
od 31.01.2020
|
předseda představenstva |
13.02.2019 |
Adresa: |
10600, 27627241, Praha, Záběhlice, Na Slatince, 3279, 3, Na Slatince 3279/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
IVO PASTRŇÁK
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
předseda představenstva |
15.10.2013 |
Adresa: |
10600, 27627241, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Na Slatince, 3279, 3 |
|
IVO PASTRŇÁK
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
předseda představenstva |
15.10.2013 |
Adresa: |
10600, 27627241, Praha, Záběhlice, Na Slatince, 3279, 3, Na Slatince 3279/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Ivo Pastrňák
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
předseda představenstva |
11.05.2011 |
Adresa: |
10600, 27627241, Praha 10, Záběhlice, Na Slatince, 3279, 3 |
|
Ing. IVO PASTRŇÁK
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
předseda představenstva |
11.05.2011 |
Adresa: |
10600, 27627241, Praha, Záběhlice, Na Slatince, 3279, 3, Na Slatince 3279/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Ivo Pastrňák
|
Neaktivní
od 11.05.2011
|
předseda představenstva |
25.07.2008 |
Adresa: |
10600, 25120727, Praha 10, Záběhlice, U Zahradního Města, 3190/2a |
|
Ing. Ivo Pastrňák
|
Neaktivní
od 11.05.2011
|
předseda představenstva |
25.07.2008 |
Adresa: |
10600, 25120727, Praha, Záběhlice, U Zahradního města, 3190, 2a, U Zahradního města 3190/2a, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Ivo Pastrňák
|
Neaktivní
od 25.07.2008
|
předseda představenstva |
20.02.2007 |
Adresa: |
10600, 25120727, Praha 10, Záběhlice, U Zahradního Města, 3190/2a |
|
Ing. Ivo Pastrňák
|
Neaktivní
od 25.07.2008
|
předseda představenstva |
20.02.2007 |
Adresa: |
10600, 25120727, Praha, Záběhlice, U Zahradního města, 3190, 2a, U Zahradního města 3190/2a, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Eva Kamínková
|
Neaktivní
od 25.03.2005
|
členka představenstva |
06.09.2003 |
Adresa: |
25097725, Praha 10, Praha 10, Vinohradská, 165 |
|
Ing. Ivo Pastrňák
|
Neaktivní
od 20.02.2007
|
předseda představenstva |
06.09.2003 |
Adresa: |
Praha 4, Nuselská, 64 |
|
Ing. Eva Kamínková
|
Neaktivní
od 25.03.2005
|
členka představenstva |
06.09.2003 |
Adresa: |
10000, 25097725, Praha, Strašnice, Vinohradská, 3216, 165, Vinohradská 3216/165, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Ivo Pastrňák
|
Neaktivní
od 20.02.2007
|
předseda představenstva |
06.09.2003 |
Adresa: |
14000, 21941904, Praha, Nusle, Nuselská, 64, 16, Nuselská 64/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Eva Kamínková
|
Neaktivní
od 06.09.2003
|
předseda představenstva |
19.12.2000 |
Adresa: |
25097725, Praha 10, Praha 10, Vinohradská, 165 |
|
Ing. Eva Kamínková
|
Neaktivní
od 06.09.2003
|
předseda představenstva |
19.12.2000 |
Adresa: |
10000, 25097725, Praha, Strašnice, Vinohradská, 3216, 165, Vinohradská 3216/165, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Eva Kamínková
|
Neaktivní
od 19.12.2000
|
předsedkyně představenstva |
17.10.2000 |
Adresa: |
21949891, Praha 4, Pod vilami, 11 |
|
Ing. Jaroslav Bažant
|
Neaktivní
od 25.03.2005
|
člen představenstva |
17.10.2000 |
Adresa: |
24154083, Brno-venkov, Přísnotice, 290 |
|
Ing. Eva Kamínková
|
Neaktivní
od 19.12.2000
|
předsedkyně představenstva |
17.10.2000 |
Adresa: |
14000, 21949891, Praha, Nusle, Pod vilami, 1193, 11, Pod vilami 1193/11, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jaroslav Bažant
|
Neaktivní
od 25.03.2005
|
člen představenstva |
17.10.2000 |
Adresa: |
66463, 24154083, Brno-venkov, Přísnotice, Přísnotice, Padělky, 290, Padělky 290, 66463 Přísnotice |
|
ing. Eva Kamínková
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
členka představenstva |
29.01.1997 |
Adresa: |
21949891, Praha 4, Praha 4, Pod vilami, 11 |
|
ing. Aleš Růžička
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
člen představenstva |
29.01.1997 |
Adresa: |
21937737, Praha 4, Praha 4, Plevenská, 3115 |
|
ing. Ivo Pastrňák
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
předseda představenstva |
29.01.1997 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Nuselská, 64 |
|
MVDr. Vojtěch Elhota
|
Neaktivní
od 06.09.2003
|
člen představenstva |
29.01.1997 |
Adresa: |
Praha 9, Praha 9, Bajgárova, 1165 |
|
Ing. Eva Kamínková
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
členka představenstva |
29.01.1997 |
Adresa: |
14000, 21949891, Praha, Nusle, Pod vilami, 1193, 11, Pod vilami 1193/11, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Aleš Růžička
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
člen představenstva |
29.01.1997 |
Adresa: |
14300, 21937737, Praha, Modřany, Plevenská, 3115, 2, Plevenská 3115/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Ivo Pastrňák
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
předseda představenstva |
29.01.1997 |
Adresa: |
14000, 21941904, Praha, Nusle, Nuselská, 64, 16, Nuselská 64/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MVDr. Vojtěch Elhota
|
Neaktivní
od 06.09.2003
|
člen představenstva |
29.01.1997 |
Adresa: |
1165, Praha 9, Praha 9, Bajgárova, Bajgárova 1165, Praha 9, okres: Praha 9, Česká republika |
|
Ing. Ivo Pastrňák
|
Neaktivní
od 29.01.1997
|
předseda představenstva |
01.12.1995 |
Adresa: |
Praha 4, Nuselská, 64 |
|
ing. Eva Kamínková
|
Neaktivní
od 29.01.1997
|
členka představenstva |
01.12.1995 |
Adresa: |
21949891, Praha 4, Praha 4, Pod vilami, 11 |
|
ing. Aleš Růžička
|
Neaktivní
od 29.01.1997
|
člen představenstva |
01.12.1995 |
Adresa: |
21937737, Praha 4, Praha 4, Plevenská, 3115 |
|
MVDr. Vojtěch Elhota
|
Neaktivní
od 29.01.1997
|
člen představenstva |
01.12.1995 |
Adresa: |
Praha 9, Praha 9, Bajgárova, 1165 |
|
Ing. Ivo Pastrňák
|
Neaktivní
od 29.01.1997
|
předseda představenstva |
01.12.1995 |
Adresa: |
14000, 21941904, Praha, Nusle, Nuselská, 64, 16, Nuselská 64/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Eva Kamínková
|
Neaktivní
od 29.01.1997
|
členka představenstva |
01.12.1995 |
Adresa: |
14000, 21949891, Praha, Nusle, Pod vilami, 1193, 11, Pod vilami 1193/11, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Aleš Růžička
|
Neaktivní
od 29.01.1997
|
člen představenstva |
01.12.1995 |
Adresa: |
14300, 21937737, Praha, Modřany, Plevenská, 3115, 2, Plevenská 3115/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
MVDr. Vojtěch Elhota
|
Neaktivní
od 29.01.1997
|
člen představenstva |
01.12.1995 |
Adresa: |
1165, Praha 9, Praha 9, Bajgárova, Bajgárova 1165, Praha 9, okres: Praha 9, Česká republika |
|