Ing. ANTONÍN BERAN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2016 |
Adresa: |
67922, 1968564, Blansko, Lipůvka, Lipůvka, 315 |
|
Ing. ANTONÍN BERAN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2016 |
Adresa: |
67922, 1968564, Blansko, Lipůvka, Lipůvka, 315, č.p. 315, 67922 Lipůvka |
|
Ing. Arnošt Odehnal
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
jednatel |
29.11.1999 |
Adresa: |
1966588, Blansko, Lipůvka, 115 |
|
Ing. Antonín Beran
|
Neaktivní
od 22.10.2016
|
jednatel |
29.11.1999 |
Adresa: |
1968564, Blansko, Lipůvka, 315 |
|
Ing. ARNOŠT ODEHNAL
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
jednatel |
29.11.1999 |
Adresa: |
67922, 1966588, Blansko, Lipůvka, Lipůvka, 115, č.p. 115, 67922 Lipůvka |
|
Ing. ANTONÍN BERAN
|
Neaktivní
od 22.10.2016
|
jednatel |
29.11.1999 |
Adresa: |
67922, 1968564, Blansko, Lipůvka, Lipůvka, 315, č.p. 315, 67922 Lipůvka |
|
Ing. Emanuel Mercl
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
67922, 24092720, Šlapanice, Jiráskova, 1543 |
|
Ing. Antonín Beran
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
1968564, Blansko, Lipůvka, 315 |
|
Ing. Arnošt Odehnal
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
1966588, Blansko, Lipůvka, 115 |
|
Ing. Emanuel Mercl
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
66451, 24092720, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Jiráskova, 1543, 27, Jiráskova 1543/27, 66451 Šlapanice |
|
Ing. ANTONÍN BERAN
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
67922, 1968564, Blansko, Lipůvka, Lipůvka, 315, č.p. 315, 67922 Lipůvka |
|
Ing. ARNOŠT ODEHNAL
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
jednatel |
01.12.1995 |
Adresa: |
67922, 1966588, Blansko, Lipůvka, Lipůvka, 115, č.p. 115, 67922 Lipůvka |
|