VĚRA HORÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2018 |
Adresa: |
64100, 26614332, Brno-město, Brno, Žebětín, Bešůvka, 806, 15 |
|
VĚRA HORÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2018 |
Adresa: |
64100, 26614332, Brno-město, Brno, Žebětín, Bešůvka, 806, 15, Bešůvka 806/15, Žebětín, 64100 Brno |
|
VĚRA PURKETOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2018
|
jednatel |
28.04.2017 |
Adresa: |
64100, 26614332, Brno-město, Brno, Žebětín, Bešůvka, 806, 15 |
|
VĚRA PURKETOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2018
|
jednatel |
28.04.2017 |
Adresa: |
64100, 26614332, Brno-město, Brno, Žebětín, Bešůvka, 806, 15, Bešůvka 806/15, Žebětín, 64100 Brno |
|
Ing. KAREL HORÁK
|
Neaktivní
od 28.04.2017
|
jednatel |
28.06.2016 |
Adresa: |
62100, 25121693, Brno-město, Brno, Medlánky, Podpěrova, 518, 6 |
|
Ing. KAREL HORÁK
|
Neaktivní
od 28.04.2017
|
jednatel |
28.06.2016 |
Adresa: |
62100, 25121693, Brno-město, Brno, Medlánky, Podpěrova, 518, 6, Podpěrova 518/6, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 28.06.2016
|
jednatel |
01.08.2015 |
Adresa: |
62100, 25121693, Brno-město, Brno, Medlánky, Podpěrova, 518, 6 |
|
Ing. JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 28.06.2016
|
jednatel |
01.08.2015 |
Adresa: |
62100, 25121693, Brno-město, Brno, Medlánky, Podpěrova, 518, 6, Podpěrova 518/6, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
62100, Brno, Medlánky, Podpěrova, 518, 6 |
|
Ing. JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
62100, 25121693, Brno-město, Brno, Medlánky, Podpěrova, 518, 6, Podpěrova 518/6, Medlánky, 62100 Brno |
|
JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
jednatel |
14.07.2013 |
Adresa: |
62100, 25121693, Brno, Medlánky, Podpěrova, 518, 6 |
|
JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
jednatel |
14.07.2013 |
Adresa: |
62100, 25121693, Brno-město, Brno, Medlánky, Podpěrova, 518, 6, Podpěrova 518/6, Medlánky, 62100 Brno |
|
Jiří Horák
|
Neaktivní
od 14.07.2013
|
jednatel |
19.08.2003 |
Adresa: |
62100, 25121693, Brno-město, Brno, Podpěrova, 518/6 |
|
JIŘÍ HORÁK
|
Neaktivní
od 14.07.2013
|
jednatel |
19.08.2003 |
Adresa: |
62100, 25121693, Brno-město, Brno, Medlánky, Podpěrova, 518, 6, Podpěrova 518/6, Medlánky, 62100 Brno |
|
Jiří Horák
|
Neaktivní
od 19.08.2003
|
jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
60200, Brno-město, Brno, Tř. kpt. Jaroše, 39a |
|
Jiří Horák
|
Neaktivní
od 19.08.2003
|
jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
60200, 19197489, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1967, 39a, třída Kpt. Jaroše 1967/39a, Černá Pole, 60200 Brno |
|