JOSEF BLAŠTÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2013 |
Adresa: |
63500, 19311681, Brno, Bystrc, Rakovecká, 441, 7 |
|
JOSEF BLAŠTÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2013 |
Adresa: |
63500, 19311681, Brno-město, Brno, Bystrc, Rakovecká, 441, 7, Rakovecká 441/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Josef Blaštík
|
Neaktivní
od 23.11.2013
|
jednatel |
27.01.1999 |
Adresa: |
61400, 19445261, Brno, Obřanská, 127 |
|
Josef Blaštík
|
Neaktivní
od 23.11.2013
|
jednatel |
27.01.1999 |
Adresa: |
61400, 19445261, Brno-město, Brno, Maloměřice, Obřanská, 310, 127, Obřanská 310/127, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Martin Musil
|
Neaktivní
od 27.01.1999
|
jednatel |
10.09.1998 |
Adresa: |
19306393, Brno, Bieblova, 1 |
|
Martin Musil
|
Neaktivní
od 27.01.1999
|
jednatel |
10.09.1998 |
Adresa: |
61300, 19306393, Brno-město, Brno, Černá Pole, Bieblova, 1768, 1, Bieblova 1768/1, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Patrick Pišný
|
Neaktivní
od 10.09.1998
|
jednatel |
06.12.1995 |
Adresa: |
19560672, Brno-město, Brno, Dunajská, 5 |
|
Josef Blaštík
|
Neaktivní
od 27.01.1999
|
jednatel |
06.12.1995 |
Adresa: |
4, Brno-město, Brno, Malátova, 4/6 |
|
Patrick Pišný
|
Neaktivní
od 10.09.1998
|
jednatel |
06.12.1995 |
Adresa: |
62500, 19560672, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Dunajská, 188, 5, Dunajská 188/5, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Josef Blaštík
|
Neaktivní
od 27.01.1999
|
jednatel |
06.12.1995 |
Adresa: |
4/6, Brno-město, Brno, Malátova, Malátova 4/6, Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|