PETR NEUBAUER
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
67134, 25385020, Znojmo, Výrovice, Výrovice, 75 |
|
PETR NEUBAUER
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
67134, 25385020, Znojmo, Výrovice, Výrovice, 75, č.p. 75, 67134 Výrovice |
|
JIŘÍ MICHNA
|
Neaktivní
od 21.08.2018
|
jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
69108, 9908889, Břeclav, Bořetice, Bořetice, 44 |
|
JIŘÍ MICHNA
|
Neaktivní
od 21.08.2018
|
jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
69108, 9908889, Břeclav, Bořetice, Bořetice, 44, č.p. 44, 69108 Bořetice |
|
Petr Neubauer
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
jednatel |
03.08.2004 |
Adresa: |
67134, 25385020, Výrovice, 75 |
|
PETR NEUBAUER
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
jednatel |
03.08.2004 |
Adresa: |
67134, 25385020, Znojmo, Výrovice, Výrovice, 75, č.p. 75, 67134 Výrovice |
|
Petr Neubauer
|
Neaktivní
od 03.08.2004
|
jednatel |
08.03.1996 |
Adresa: |
69301, 10194185, Hustopeče, Masarykovo nám., 8 |
|
Jiří Michna
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
jednatel |
08.03.1996 |
Adresa: |
69108, Bořetice, 44 |
|
Petr Neubauer
|
Neaktivní
od 03.08.2004
|
jednatel |
08.03.1996 |
Adresa: |
69301, 10194185, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Masarykovo nám., 176, 8, Masarykovo nám. 176/8, 69301 Hustopeče |
|
JIŘÍ MICHNA
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
jednatel |
08.03.1996 |
Adresa: |
69108, 9908889, Břeclav, Bořetice, Bořetice, 44, č.p. 44, 69108 Bořetice |
|