Ing. MILOSLAV SEMANČÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2015 |
Adresa: |
Prievidza, PSČ 971 01, A. Žarnova 860/1 |
|
Ing. MILOSLAV SEMANČÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2015 |
Adresa: |
Prievidza, PSČ 971 01, A. Žarnova 860/1, A. Žarnova 860/1, Prievidza, PSČ 971 01, Slovensko |
|
BOHUSLAV STANĚK
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
jednatel |
17.09.2015 |
Adresa: |
59255, 3514099, Bohdalec, Bohdalec, 58 |
|
BOHUSLAV STANĚK
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
jednatel |
17.09.2015 |
Adresa: |
59255, 3514099, Žďár nad Sázavou, Bohdalec, Bohdalec, 58, č.p. 58, 59255 Bohdalec |
|
Ing. PAVEL KRATOCHVÍLA
|
Neaktivní
od 15.09.2015
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
59501, 3429024, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Velká Bíteš, Nová čtvrť, 358 |
|
Ing. Pavel Kratochvíla
|
Neaktivní
od 15.09.2015
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
59501, 3429024, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Velká Bíteš, Nová čtvrť, 358, Nová čtvrť 358, 59501 Velká Bíteš |
|
Ing. MILOSLAV SEMANČÍK
|
Neaktivní
od 17.09.2015
|
jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
Prievidza, PSČ 971 01, A. Žarnova 860/1 |
|
Ing. MILOSLAV SEMANČÍK
|
Neaktivní
od 17.09.2015
|
jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
Prievidza, PSČ 971 01, A. Žarnova 860/1, A. Žarnova 860/1, Prievidza, PSČ 971 01, Slovensko |
|
Bohuslav Staněk
|
Neaktivní
od 17.09.2015
|
jednatel |
20.12.2011 |
Adresa: |
59255, 3514099, Bohdalec, 58 |
|
BOHUSLAV STANĚK
|
Neaktivní
od 17.09.2015
|
jednatel |
20.12.2011 |
Adresa: |
59255, 3514099, Žďár nad Sázavou, Bohdalec, Bohdalec, 58, č.p. 58, 59255 Bohdalec |
|
Josef Hrbek
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
jednatel |
26.01.2011 |
Adresa: |
59255, 3655415, Podolí, 31 |
|
Josef Hrbek
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
jednatel |
26.01.2011 |
Adresa: |
59255, 3655415, Žďár nad Sázavou, Podolí, Podolí, 31, č.p. 31, 59255 Podolí |
|
Ing. Jan Homola
|
Neaktivní
od 26.01.2011
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
59445, 3646386, Ostrov nad Oslavou, 201 |
|
Ing. Josef Vondráček
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
59401, 3607364, Martinice, 100 |
|
Ing. Pavel Kratochvíla
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
59501, 3429024, Velká Bíteš, Nová čtvrť, 358 |
|
Ing. Jan Homola
|
Neaktivní
od 26.01.2011
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
59445, 3646386, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 201, č.p. 201, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
Ing. JOSEF VONDRÁČEK
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
59401, 3607364, Žďár nad Sázavou, Martinice, Martinice, 100, č.p. 100, 59401 Martinice |
|
Ing. Pavel Kratochvíla
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
59501, 3429024, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Velká Bíteš, Nová čtvrť, 358, Nová čtvrť 358, 59501 Velká Bíteš |
|
Petr Němec
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
10.07.2009 |
Adresa: |
59212, 3627705, Nížkov, 188 |
|
Petr Němec
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
10.07.2009 |
Adresa: |
59212, 3627705, Žďár nad Sázavou, Nížkov, Nížkov, 188, č.p. 188, 59212 Nížkov |
|
Ing. Jan Homola
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
20.09.1999 |
Adresa: |
3646386, Ostrov nad Oslavou, 201 |
|
Ing. Jan Homola
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
20.09.1999 |
Adresa: |
59445, 3646386, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, 201, č.p. 201, 59445 Ostrov nad Oslavou |
|
Ing. Ladislav Mička
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
jednatel |
25.11.1996 |
Adresa: |
Slavkovice 99, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31 |
|
Ing. Vladimír Havelka
|
Neaktivní
od 10.07.2009
|
jednatel |
25.11.1996 |
Adresa: |
3627241, Žďár nad Sázavou, Nížkov, 137 |
|
Ing. Jindřich Novák
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
25.11.1996 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Sudovo Hlavno, 179 |
|
Ing. Jana Konečná
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
25.11.1996 |
Adresa: |
3685888, Žďár nad Sázavou, Česká Mez, 4 |
|
Ing. Mojmír Dorazil
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
25.11.1996 |
Adresa: |
Říčky 22, PSČ 664 83 Domašov |
|
Ing. Ladislav Mička
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
jednatel |
25.11.1996 |
Adresa: |
59231, 3458369, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Slavkovice, 99, Slavkovice 99, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Ing. Vladimír Havelka
|
Neaktivní
od 10.07.2009
|
jednatel |
25.11.1996 |
Adresa: |
59212, 3627241, Žďár nad Sázavou, Nížkov, Nížkov, 137, č.p. 137, 59212 Nížkov |
|
Ing. Jindřich Novák
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
25.11.1996 |
Adresa: |
179, Mladá Boleslav, Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 179, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Ing. Jana Konečná
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
25.11.1996 |
Adresa: |
59211, 3685888, Žďár nad Sázavou, Sázava, Česká Mez, 4, Česká Mez 4, 59211 Sázava |
|
Ing. Mojmír Dorazil
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
25.11.1996 |
Adresa: |
66483, 24607991, Brno-venkov, Říčky, Říčky, 22, č.p. 22, 66483 Říčky |
|
Ing. Marta Sobotková
|
Neaktivní
od 25.11.1996
|
jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
Česká Mez 12, Velká Losenice, PSČ 592 11 |
|
František Rosecký
|
Neaktivní
od 25.11.1996
|
jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
Poděšín 70, Nížkov, PSČ 592 12 |
|
Ing. Oldřich Konečný
|
Neaktivní
od 25.11.1996
|
jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
Česká Mez 4, Velká Losenice, PSČ 592 11 |
|
Ing. Ladislav Mička
|
Neaktivní
od 25.11.1996
|
jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
Slavkovice 99, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31 |
|
Ing. Marta Sobotková
|
Neaktivní
od 25.11.1996
|
jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
59211, 3685969, Žďár nad Sázavou, Sázava, Česká Mez, 12, Česká Mez 12, 59211 Sázava |
|
František Rosecký
|
Neaktivní
od 25.11.1996
|
jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
59212, 3791513, Žďár nad Sázavou, Poděšín, Poděšín, 70, č.p. 70, 59212 Poděšín |
|
Ing. Oldřich Konečný
|
Neaktivní
od 25.11.1996
|
jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
59211, 3685888, Žďár nad Sázavou, Sázava, Česká Mez, 4, Česká Mez 4, 59211 Sázava |
|
Ing. Ladislav Mička
|
Neaktivní
od 25.11.1996
|
jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
59231, 3458369, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Slavkovice, 99, Slavkovice 99, 59231 Nové Město na Moravě |
|