DAGMAR JUREČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2021 |
Adresa: |
61600, 19602979, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Vychodilova, 2552, 12 |
|
DAGMAR JUREČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2021 |
Adresa: |
61600, 19602979, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Vychodilova, 2552, 12, Vychodilova 2552/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
DAGMAR JUREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
63500, 19315872, Brno, Bystrc, Ondrouškova, 846, 13 |
|
DAGMAR JUREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
63500, 19315872, Brno-město, Brno, Bystrc, Ondrouškova, 846, 13, Ondrouškova 846/13, Bystrc, 63500 Brno |
|
Zbyněk Jurečka
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
10.06.1998 |
Adresa: |
62400, Brno, Běly Pažoutové, 30 |
|
Zbyněk Jurečka
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
10.06.1998 |
Adresa: |
62400, 19681623, Brno-město, Brno, Komín, Běly Pažoutové, 980, 30, Běly Pažoutové 980/30, Komín, 62400 Brno |
|
Libor Borovec
|
Neaktivní
od 25.02.1998
|
jednatel |
15.03.1996 |
Adresa: |
19317557, Brno-město, Brno, Foltýnova, 17 |
|
Zbyněk Jurečka
|
Neaktivní
od 10.06.1998
|
jednatel |
15.03.1996 |
Adresa: |
19677961, Brno-město, Brno, Absolonova, 8 |
|
Libor Borovec
|
Neaktivní
od 25.02.1998
|
jednatel |
15.03.1996 |
Adresa: |
63500, 19317557, Brno-město, Brno, Bystrc, Foltýnova, 1006, 17, Foltýnova 1006/17, Bystrc, 63500 Brno |
|
Zbyněk Jurečka
|
Neaktivní
od 10.06.1998
|
jednatel |
15.03.1996 |
Adresa: |
62400, 19677961, Brno-město, Brno, Komín, Absolonova, 633, 8, Absolonova 633/8, Komín, 62400 Brno |
|