ing. MILOŠ KVASNIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2020 |
Adresa: |
58813, 13810294, Jihlava, Polná, Polná, Za Nádražím, 680 |
|
Ing. DANA KVASNIČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2020 |
Adresa: |
58813, 13810294, Jihlava, Polná, Polná, Za Nádražím, 680 |
|
ing. MILOŠ KVASNIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2020 |
Adresa: |
58813, 13810294, Jihlava, Polná, Polná, Za Nádražím, 680, Za Nádražím 680, 58813 Polná |
|
Ing. DANA KVASNIČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2020 |
Adresa: |
58813, 13810294, Jihlava, Polná, Polná, Za Nádražím, 680, Za Nádražím 680, 58813 Polná |
|
ing. MILOŠ KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
jednatel |
10.09.2017 |
Adresa: |
58813, 13810294, Jihlava, Polná, Polná, Za Nádražím, 680 |
|
ing. MILOŠ KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
jednatel |
10.09.2017 |
Adresa: |
58813, 13810294, Jihlava, Polná, Polná, Za Nádražím, 680, Za Nádražím 680, 58813 Polná |
|
JOSEF KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 20.12.2016
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
67602, 2654709, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Funtíčkova, 284 |
|
JOSEF KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 20.12.2016
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
67602, 2654709, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Funtíčkova, 284, Funtíčkova 284, 67602 Moravské Budějovice |
|
Ing. KAREL MATĚJKA
|
Neaktivní
od 13.12.2018
|
jednatel |
07.11.2015 |
Adresa: |
19014, 22471987, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Riegrova, 415 |
|
Ing. KAREL MATĚJKA
|
Neaktivní
od 13.12.2018
|
jednatel |
07.11.2015 |
Adresa: |
19014, 22471987, Praha, Klánovice, Riegrova, 415, 2, Riegrova 415/2, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Josef Kvasnička
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
31.10.2006 |
Adresa: |
67602, 2654709, Moravské Budějovice, Funtíčkova, 284 |
|
JOSEF KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
31.10.2006 |
Adresa: |
67602, 2654709, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Funtíčkova, 284, Funtíčkova 284, 67602 Moravské Budějovice |
|
Josef Kvasnička
|
Neaktivní
od 31.10.2006
|
jednatel |
30.07.2002 |
Adresa: |
58813, 13810294, Jihlava, Polná, Za nádražím, 680 |
|
Ing. Karel Matějka
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
jednatel |
30.07.2002 |
Adresa: |
19000, 22471987, Praha 9, Praha 9, Klánovice, Riegrova, 415 |
|
Josef Kvasnička
|
Neaktivní
od 31.10.2006
|
jednatel |
30.07.2002 |
Adresa: |
58813, 13810294, Jihlava, Polná, Polná, Za Nádražím, 680, Za Nádražím 680, 58813 Polná |
|
Ing. KAREL MATĚJKA
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
jednatel |
30.07.2002 |
Adresa: |
19014, 22471987, Praha, Klánovice, Riegrova, 415, 2, Riegrova 415/2, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Josef Kvasnička
|
Neaktivní
od 30.07.2002
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
380323/402Polná, Za nádražím, 355 |
|
ing. Miloš Kvasnička
|
Neaktivní
od 10.09.2017
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
13810294, Jihlava, Polná, Za nádražím, 680 |
|
Josef Kvasnička
|
Neaktivní
od 30.07.2002
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
355, 380323/402Polná, Za nádražím, Za nádražím 355, 380323/402Polná, Česká republika |
|
ing. MILOŠ KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 10.09.2017
|
jednatel |
10.09.1997 |
Adresa: |
58813, 13810294, Jihlava, Polná, Polná, Za Nádražím, 680, Za Nádražím 680, 58813 Polná |
|
Josef Kvasnička
|
Neaktivní
od 10.09.1997
|
jednatel |
31.01.1996 |
Adresa: |
13807064, Polná, Za nádražím, 355 |
|
ing. Miloš Kvasnička
|
Neaktivní
od 10.09.1997
|
jednatel |
31.01.1996 |
Adresa: |
13810294, Polná, Za nádražím, 680 |
|
Josef Kvasnička
|
Neaktivní
od 10.09.1997
|
jednatel |
31.01.1996 |
Adresa: |
58813, 13807064, Jihlava, Polná, Polná, Za Nádražím, 355, Za Nádražím 355, 58813 Polná |
|
ing. MILOŠ KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 10.09.1997
|
jednatel |
31.01.1996 |
Adresa: |
58813, 13810294, Jihlava, Polná, Polná, Za Nádražím, 680, Za Nádražím 680, 58813 Polná |
|