JUDr. Alexandr Rybář
|
Neaktivní
od 10.12.2011
|
předseda představenstva |
17.03.1998 |
Adresa: |
62800, 19432887, Brno-město, Brno, Horníkova, 24 |
|
JUDr. Petr Vlach
|
Neaktivní
od 10.12.2011
|
člen |
17.03.1998 |
Adresa: |
61300, 19293917, Brno-město, Brno, Jugoslávská, 28 |
|
Petr Švanda
|
Neaktivní
od 10.12.2011
|
člen |
17.03.1998 |
Adresa: |
28101, Kolín, Kolín, Ohrada, 117 |
|
JUDr. Alexandr Rybář
|
Neaktivní
od 10.12.2011
|
předseda představenstva |
17.03.1998 |
Adresa: |
62800, 19432887, Brno-město, Brno, Líšeň, Horníkova, 2138, 24, Horníkova 2138/24, Líšeň, 62800 Brno |
|
JUDr. Petr Vlach
|
Neaktivní
od 10.12.2011
|
člen |
17.03.1998 |
Adresa: |
61300, 19293917, Brno-město, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 597, 28, Jugoslávská 597/28, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Petr Švanda
|
Neaktivní
od 10.12.2011
|
člen |
17.03.1998 |
Adresa: |
28002, 2419131, Kolín, Nová Ves I, Ohrada, Baarova, 117, Baarova 117, Ohrada, 28002 Nová Ves I |
|
Ing. Robert Pik
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
|
09.02.1998 |
Adresa: |
77101, Olomouc, Olomouc, Střední novosadská, 7c |
|
JUDr. Alena Schmidtová
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
člen představenstva |
09.02.1998 |
Adresa: |
74101, 8387940, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 11 |
|
JUDr. Alexandr Rybář
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
|
09.02.1998 |
Adresa: |
62800, 19432887, Brno-město, Brno, Horníkova, 24 |
|
Ing. Robert Pik
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
|
09.02.1998 |
Adresa: |
77900, 23316501, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Střední novosadská, 513, 7c, Střední novosadská 513/7c, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
JUDr. Alena Schmidtová
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
člen představenstva |
09.02.1998 |
Adresa: |
74101, 8387940, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 713, 11, Dvořákova 713/11, 74101 Nový Jičín |
|
JUDr. Alexandr Rybář
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
|
09.02.1998 |
Adresa: |
62800, 19432887, Brno-město, Brno, Líšeň, Horníkova, 2138, 24, Horníkova 2138/24, Líšeň, 62800 Brno |
|
Mgr. Jiří Vágner
|
Neaktivní
od 09.02.1998
|
|
26.02.1996 |
Adresa: |
22121684, Praha 5, Praha 5, Bellušova, 47 |
|
JUDr. Alexandr Rybář
|
Neaktivní
od 09.02.1998
|
|
26.02.1996 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Jírová, 21 |
|
Mgr. Dušan Chmelíček
|
Neaktivní
od 09.02.1998
|
|
26.02.1996 |
Adresa: |
20575548, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Foerstrova, 711 |
|
JUDr. Kateřina Žáková
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
|
26.02.1996 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, kpt. Jaroše, 33 |
|
Ing. Petr Dolenský
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
|
26.02.1996 |
Adresa: |
Ostrava-Jih, Mládeže, 1 |
|
JUDr. Alexandr Rybář
|
Neaktivní
od 09.02.1998
|
|
26.02.1996 |
Adresa: |
21, Brno-město, Brno, Jírová, Jírová 21, Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
Mgr. Dušan Chmelíček
|
Neaktivní
od 09.02.1998
|
|
26.02.1996 |
Adresa: |
73801, 20575548, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Foerstrova, 711, Foerstrova 711, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Mgr. Jiří Vágner
|
Neaktivní
od 09.02.1998
|
|
26.02.1996 |
Adresa: |
15500, 22121684, Praha, Stodůlky, Bellušova, 1824, 47, Bellušova 1824/47, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JUDr. Kateřina Žáková
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
|
26.02.1996 |
Adresa: |
60200, 19197209, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1945, 33, třída Kpt. Jaroše 1945/33, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Petr Dolenský
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
|
26.02.1996 |
Adresa: |
70030, 3242676, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Mládeže, 537, 1, Mládeže 537/1, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|