IVAN DURCHÁNEK
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
Jednatel |
13.06.2014 |
Adresa: |
40003, 17901634, Ústí nad Labem, Střekov, Farská louka, 244, 1 |
|
IVAN DURCHÁNEK
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
Jednatel |
13.06.2014 |
Adresa: |
40003, 17901634, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Farská louka, 244, 1, Farská louka 244/1, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Ivan Durchánek
|
Neaktivní
od 13.06.2014
|
jednatel |
05.02.1997 |
Adresa: |
17891833, Ústí nad Labem, Růžová, 208/18 |
|
Ivan Durchánek
|
Neaktivní
od 13.06.2014
|
jednatel |
05.02.1997 |
Adresa: |
40007, 17891833, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Růžová, 208, 18, Růžová 208/18, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
JUDr. Tomáš Holec
|
Neaktivní
od 05.02.1997
|
jednatel |
19.03.1996 |
Adresa: |
10397345, Bystřice pod Hostýnem, O. Bardinové, 1280 |
|
Pavel Červinka
|
Neaktivní
od 05.02.1997
|
jednatel |
19.03.1996 |
Adresa: |
10368850, Kroměříž, Velehradská, 2527 |
|
JUDr. Tomáš Holec
|
Neaktivní
od 05.02.1997
|
jednatel |
19.03.1996 |
Adresa: |
76861, 10397345, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, O. Bardinové, 1280, O. Bardinové 1280, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Pavel Červinka
|
Neaktivní
od 05.02.1997
|
jednatel |
19.03.1996 |
Adresa: |
76701, 10368850, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Velehradská, 2527, 71, Velehradská 2527/71, 76701 Kroměříž |
|