Ing. JIŘÍ ELGER
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2016 |
Adresa: |
76001, 75254999, Zlín, Zlín, Kudlov, Fabiánka III, 730 |
|
Ing. JIŘÍ ELGER
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2016 |
Adresa: |
76001, 75254999, Zlín, Zlín, Kudlov, Fabiánka III, 730, Fabiánka III 730, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Ing. ROMAN MIKERÁSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
76001, 4164601, Zlín, Kudlov, Václavská, 467 |
|
Ing. ROMAN MIKERÁSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
76001, 4164601, Zlín, Zlín, Kudlov, Václavská, 467, Václavská 467, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Ing. JIŘÍ ELGER
|
Neaktivní
od 12.08.2016
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
76001, 4221958, Zlín, Zlín, Santražiny, 1623 |
|
Ing. JIŘÍ ELGER
|
Neaktivní
od 12.08.2016
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
76001, 4221958, Zlín, Zlín, Zlín, Santražiny, 1623, Santražiny 1623, 76001 Zlín |
|
Ing. Roman Mikerásek
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
17.03.1999 |
Adresa: |
4164601, Zlín, Zlín, Kudlov, 467 |
|
Ing. ROMAN MIKERÁSEK
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
17.03.1999 |
Adresa: |
76001, 4164601, Zlín, Zlín, Kudlov, Václavská, 467, Václavská 467, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Ing. Miloslav Kasala
|
Neaktivní
od 17.03.1999
|
jednatel |
04.03.1996 |
Adresa: |
4008197, Fryšták, Horní Ves, 325 |
|
Ing. Jiří Elger
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
04.03.1996 |
Adresa: |
4221958, Zlín, Santražiny, 1623 |
|
Ing. Miloslav Kasala
|
Neaktivní
od 17.03.1999
|
jednatel |
04.03.1996 |
Adresa: |
76316, 4008197, Zlín, Fryšták, Horní Ves, Formanská, 325, Formanská 325, Horní Ves, 76316 Fryšták |
|
Ing. JIŘÍ ELGER
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
04.03.1996 |
Adresa: |
76001, 4221958, Zlín, Zlín, Zlín, Santražiny, 1623, Santražiny 1623, 76001 Zlín |
|