PETRA GROMBIŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2018 |
Adresa: |
69501, 23187379, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Pr. Veselého, 908, 33 |
|
PETRA GROMBIŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2018 |
Adresa: |
69501, 23187379, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Pr. Veselého, 908, 33, Pr. Veselého 908/33, 69501 Hodonín |
|
PETR TYLČ
|
Neaktivní
od 02.03.2018
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
63400, 25086341, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 509, 64 |
|
PETR TYLČ
|
Neaktivní
od 02.03.2018
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
63400, 25086341, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 509, 64, Oblá 509/64, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Petr Tylč
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
05.05.2000 |
|
PETR TYLČ
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
05.05.2000 |
Adresa: |
63400, 25086341, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 509, 64, Oblá 509/64, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Vladimíra Neklapilová
|
Neaktivní
od 05.05.2000
|
jednatel |
10.06.1996 |
Adresa: |
63400, 19484186, Brno-město, Brno, Svážná, 20 |
|
Petr Hájek
|
Neaktivní
od 11.02.2011
|
jednatel |
10.06.1996 |
Adresa: |
61600, 19575394, Brno-město, Brno, Mezníkova, 18 |
|
Vladimíra Neklapilová
|
Neaktivní
od 05.05.2000
|
jednatel |
10.06.1996 |
Adresa: |
63400, 19484186, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 378, 20, Svážná 378/20, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Petr Hájek
|
Neaktivní
od 11.02.2011
|
jednatel |
10.06.1996 |
Adresa: |
61600, 19575394, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Mezníkova, 112, 18, Mezníkova 112/18, Žabovřesky, 61600 Brno |
|