ZACHARIJ MAZNIČENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2023 |
Adresa: |
60200, 19187289, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Soudní, 470, 3, Soudní 470/3, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
JITKA KLÍČNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
64400, 19080026, Brno-město, Brno, Útěchov, Dlouhé vrchy, 92, 4 |
|
JITKA KLÍČNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2023
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
64400, 19080026, Brno-město, Brno, Útěchov, Dlouhé vrchy, 92, 4, Dlouhé vrchy 92/4, Útěchov, 64400 Brno |
|
JUDr. Gabriela Polesná
|
Neaktivní
od 25.10.2001
|
jednatel |
28.07.1999 |
Adresa: |
62800, 19572573, Brno, Bořetická, 20 |
|
Jitka Klíčníková
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
28.07.1999 |
Adresa: |
64400, Brno, Dlouhé vrchy, 4 |
|
JUDr. Gabriela Polesná
|
Neaktivní
od 25.10.2001
|
jednatel |
28.07.1999 |
Adresa: |
62800, 19572573, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4095, 20, Bořetická 4095/20, Židenice, 62800 Brno |
|
JITKA KLÍČNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
28.07.1999 |
Adresa: |
64400, 19080026, Brno-město, Brno, Útěchov, Dlouhé vrchy, 92, 4, Dlouhé vrchy 92/4, Útěchov, 64400 Brno |
|
Ing. Pavel Polesný
|
Neaktivní
od 28.07.1999
|
jednatel |
22.03.1996 |
Adresa: |
62800, 19572573, Brno-město, Brno, Bořetická, 20 |
|
Ing. Pavel Polesný
|
Neaktivní
od 28.07.1999
|
jednatel |
22.03.1996 |
Adresa: |
62800, 19572573, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4095, 20, Bořetická 4095/20, Židenice, 62800 Brno |
|