Ing. RADEK NĚMEC
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
29.07.2020 |
Adresa: |
66448, 40330672, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Polní, 740, 6 |
|
Ing. RADEK NĚMEC
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
29.07.2020 |
Adresa: |
66448, 40330672, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Polní, 740, 6, Polní 740/6, 66448 Moravany |
|
Mgr. VASYL ORYNCHAK
|
Neaktivní
od 29.07.2020
|
jednatel |
12.10.2019 |
Adresa: |
61400, 19459921, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 54, 70 |
|
Mgr. VASYL ORYNCHAK
|
Neaktivní
od 29.07.2020
|
jednatel |
12.10.2019 |
Adresa: |
61400, 19459921, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 54, 70, Fryčajova 54/70, Obřany, 61400 Brno |
|
Mgr. VASYL ORYNCHAK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
66458, 24144673, Prace, Prace, Ponětovská, 136 |
|
STANISLAV ORYNCHAK
|
Neaktivní
od 29.07.2020
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
61400, 19459921, Brno, Obřany, Fryčajova, 54, 70 |
|
Mgr. VASYL ORYNCHAK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
Prace, Prace, Ponětovská, 66458, Ponětovská 136, 66458 Prace, Česká republika |
|
STANISLAV ORYNCHAK
|
Neaktivní
od 29.07.2020
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
61400, 19459921, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 54, 70, Fryčajova 54/70, Obřany, 61400 Brno |
|
STANISLAV ORYNCHAK
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
28.11.2012 |
Adresa: |
61400, 19459921, Brno, Obřany, Fryčajova, 54, 70 |
|
Mgr. VASYL ORYNCHAK
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
28.11.2012 |
Adresa: |
66458, 24144673, Prace, Prace, Ponětovská, 136 |
|
Mgr. VASYL ORYNCHAK
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
28.11.2012 |
Adresa: |
Prace, Prace, Ponětovská, 66458, Ponětovská 136, 66458 Prace, Česká republika |
|
STANISLAV ORYNCHAK
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
28.11.2012 |
Adresa: |
61400, 19459921, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 54, 70, Fryčajova 54/70, Obřany, 61400 Brno |
|
Mgr. Vasyl Orynchak
|
Neaktivní
od 28.11.2012
|
jednatel |
15.08.2006 |
Adresa: |
66458, 24144053, Prace, Prace, 74 |
|
Mgr. Vasyl Orynchak
|
Neaktivní
od 28.11.2012
|
jednatel |
15.08.2006 |
Adresa: |
74, Prace, Prace, 66458, Prace 74, 66458 Prace, Česká republika |
|
Lyubov Orynchak
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
19032072, Brno-město, Brno, Chleborádova, 11 |
|
Mgr. Vasyl Orynchak
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
23384271, České Budějovice, České Budějovice, Vřesová, 430/14 |
|
Stanislav Orynchak
|
Neaktivní
od 28.11.2012
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
19032072, Brno-město, Brno, Chleborádova, 11 |
|
Lyubov Orynchak
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
61900, 19032072, Brno-město, Brno, Dolní Heršpice, Chleborádova, 129, 11, Chleborádova 129/11, Dolní Heršpice, 61900 Brno |
|
Mgr. Vasyl Orynchak
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
37001, 23384271, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 4, Vřesová, 430, 14, Vřesová 430/14, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
|
Stanislav Orynchak
|
Neaktivní
od 28.11.2012
|
jednatel |
15.09.1999 |
Adresa: |
61900, 19032072, Brno-město, Brno, Dolní Heršpice, Chleborádova, 129, 11, Chleborádova 129/11, Dolní Heršpice, 61900 Brno |
|
Lyubov Orynchak
|
Neaktivní
od 15.09.1999
|
jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
19032072, Brno-město, Brno, Chleborádova, 11 |
|
Stanislav Orynchak
|
Neaktivní
od 15.09.1999
|
jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
19032072, Brno-město, Brno, Chleborádova, 11 |
|
Vasyl Orynchak
|
Neaktivní
od 15.09.1999
|
jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
23384271, České Budějovice, České Budějovice, Vřesová, 430/14 |
|
Lyubov Orynchak
|
Neaktivní
od 15.09.1999
|
jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
61900, 19032072, Brno-město, Brno, Dolní Heršpice, Chleborádova, 129, 11, Chleborádova 129/11, Dolní Heršpice, 61900 Brno |
|
Stanislav Orynchak
|
Neaktivní
od 15.09.1999
|
jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
61900, 19032072, Brno-město, Brno, Dolní Heršpice, Chleborádova, 129, 11, Chleborádova 129/11, Dolní Heršpice, 61900 Brno |
|
Vasyl Orynchak
|
Neaktivní
od 15.09.1999
|
jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
37001, 23384271, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 4, Vřesová, 430, 14, Vřesová 430/14, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
|
Lyubov Oryntchak
|
Neaktivní
od 20.08.1998
|
jednatel |
11.05.1998 |
Adresa: |
19032072, Brno-město, Brno, Chleborádova, 11 |
|
Lyubov Oryntchak
|
Neaktivní
od 20.08.1998
|
jednatel |
11.05.1998 |
Adresa: |
61900, 19032072, Brno-město, Brno, Dolní Heršpice, Chleborádova, 129, 11, Chleborádova 129/11, Dolní Heršpice, 61900 Brno |
|
Ing. Bohuslava Holubová
|
Neaktivní
od 11.05.1998
|
jednatel |
30.04.1996 |
Adresa: |
19032072, Brno-město, Brno, Chleborádova, 11 |
|
Stanislav Oryntchak
|
Neaktivní
od 20.08.1998
|
jednatel |
30.04.1996 |
Adresa: |
Ivano-Frankovsk, Molodižna 62/61 |
|
Ing. Bohuslava Holubová
|
Neaktivní
od 11.05.1998
|
jednatel |
30.04.1996 |
Adresa: |
61900, 19032072, Brno-město, Brno, Dolní Heršpice, Chleborádova, 129, 11, Chleborádova 129/11, Dolní Heršpice, 61900 Brno |
|