Ing. PAVEL HOMOLA
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.01.2022 |
Adresa: |
36001, 41735846, Karlovy Vary, Jenišov, Pod Rohem, Horská, 73 |
|
Ing. JAN ŠEDLBAUER
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.01.2016 |
Adresa: |
35701, 24605832, Rotava, Rotava, Nová Plzeň, 506 |
|
Ing. PAVEL HOMOLA
|
Neaktivní
od 29.08.2023
|
Jednatel |
01.01.2022 |
Adresa: |
36001, 41735846, Karlovy Vary, Jenišov, Pod Rohem, Horská, 73, Horská 73, Pod Rohem, 36001 Jenišov |
|
Ing. JAN ŠEDLBAUER
|
Neaktivní
od 29.08.2023
|
Jednatel |
11.01.2016 |
Adresa: |
35701, 24605832, Sokolov, Rotava, Rotava, Nová Plzeň, 506, Nová Plzeň 506, 35701 Rotava |
|
Ing. Jan Šedlbauer
|
Neaktivní
od 11.01.2016
|
jednatel |
27.12.2011 |
Adresa: |
35701, 24605832, Rotava, Nová Plzeň, 506 |
|
Ing. JAN ŠEDLBAUER
|
Neaktivní
od 11.01.2016
|
jednatel |
27.12.2011 |
Adresa: |
35701, 24605832, Sokolov, Rotava, Rotava, Nová Plzeň, 506, Nová Plzeň 506, 35701 Rotava |
|
Ing. Karel Kotous
|
Neaktivní
od 27.12.2011
|
jednatel |
03.03.2011 |
Adresa: |
35731, 2596512, Horní Slavkov, Pivovarská, 867 |
|
Ing. Karel Kotous
|
Neaktivní
od 27.12.2011
|
jednatel |
03.03.2011 |
Adresa: |
35731, 2596512, Sokolov, Horní Slavkov, Horní Slavkov, Pivovarská, 867, Pivovarská 867, 35731 Horní Slavkov |
|
Ing. Milan Štrudl
|
Neaktivní
od 03.03.2011
|
jednatel |
11.03.2008 |
Adresa: |
35601, 20800983, Sokolov, Slovenská, 1943 |
|
Ing. Milan Štrudl
|
Neaktivní
od 03.03.2011
|
jednatel |
11.03.2008 |
Adresa: |
35601, 20800983, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Slovenská, 1943, Slovenská 1943, 35601 Sokolov |
|
Ing. Rudolf Fryček
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
Jednatel |
26.06.2001 |
Adresa: |
36017, 20708254, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Holečkova, 503/17 |
|
Ing. Rudolf Fryček
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
Jednatel |
26.06.2001 |
Adresa: |
36017, 20708254, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Holečkova, 503, 17, Holečkova 503/17, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Mgr. Petr Jahoda
|
Neaktivní
od 11.10.2000
|
Jednatel |
28.05.1999 |
Adresa: |
13000, 21759472, Praha 3, Hradecká, 92/18 |
|
Mgr. Petr Jahoda
|
Neaktivní
od 11.10.2000
|
Jednatel |
28.05.1999 |
Adresa: |
13000, 21759472, Praha, Vinohrady, Hradecká, 92, 18, Hradecká 92/18, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jiří Čenský
|
Neaktivní
od 28.05.1999
|
jednatel |
13.10.1995 |
Adresa: |
12000, 21733074, Praha 2, Praha 2, Hálkova, 7 |
|
Ing. František Veith
|
Neaktivní
od 26.06.2001
|
jednatel |
13.10.1995 |
Adresa: |
35601, Sokolov, Sokolov, Gagarinova, 1846/10 |
|
Ing. Jiří Čenský
|
Neaktivní
od 28.05.1999
|
jednatel |
13.10.1995 |
Adresa: |
12000, 21733074, Praha, Nové Město, Hálkova, 1642, 7, Hálkova 1642/7, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. František Veith
|
Neaktivní
od 26.06.2001
|
jednatel |
13.10.1995 |
Adresa: |
35601, 20800134, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Gagarinova, 1846, Gagarinova 1846, 35601 Sokolov |
|