PharmDr. MICHAL DVOŘÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2021 |
Adresa: |
36001, 11977086, Karlovy Vary, Pila, Pila, 181 |
|
PharmDr. MICHAL DVOŘÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2021 |
Adresa: |
36001, 11977086, Karlovy Vary, Pila, Pila, 181, č.p. 181, 36001 Pila |
|
PharmDr. Vladimír Čejka
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.07.2011 |
Adresa: |
36263, 27471322, Karlovy Vary, Dalovice, Všeborovice, Modřínová, 129 |
|
PharmDr. Vladimír Čejka
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.07.2011 |
Adresa: |
36263, 27471322, Karlovy Vary, Dalovice, Všeborovice, Modřínová, 129, Modřínová 129, Všeborovice, 36263 Dalovice |
|
PharmDr. Michal Dvořák
|
Neaktivní
od 21.09.2021
|
Jednatel |
03.08.1999 |
Adresa: |
36214, Kolová, Pila, 181 |
|
PharmDr. Michal Dvořák
|
Neaktivní
od 21.09.2021
|
Jednatel |
03.08.1999 |
Adresa: |
181, Kolová, Pila, 36214, Pila 181, 36214 Kolová, Česká republika |
|
PharmDr. Michal Dvořák
|
Neaktivní
od 03.08.1999
|
Jednatel |
03.07.1996 |
Adresa: |
36000, 20728620, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Východní, 10 |
|
PharmDr. Vladimír Čejka
|
Neaktivní
od 04.07.2011
|
Jednatel |
03.07.1996 |
Adresa: |
36001, 20729791, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Úvalská, 6 |
|
PharmDr. Michal Dvořák
|
Neaktivní
od 03.08.1999
|
Jednatel |
03.07.1996 |
Adresa: |
36001, 20728620, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 487, 10, Východní 487/10, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
PharmDr. Vladimír Čejka
|
Neaktivní
od 04.07.2011
|
Jednatel |
03.07.1996 |
Adresa: |
36001, 20729791, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Úvalská, 606, 6, Úvalská 606/6, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
PharmDr. Eduard Kantor
|
Neaktivní
od 03.07.1996
|
Jednatel |
13.07.1995 |
Adresa: |
36001, 20742061, Karlovy Vary, Jiráskova, 13 |
|
PharmDr. Eduard Kantor
|
Neaktivní
od 03.07.1996
|
Jednatel |
13.07.1995 |
Adresa: |
36001, 20742061, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Jiráskova, 1386, 13, Jiráskova 1386/13, 36001 Karlovy Vary |
|