JOSEF NOVÝ
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
člen představenstva |
01.08.2016 |
Adresa: |
25169, 18351093, Praha-východ, Velké Popovice, Velké Popovice, Husova, 42 |
|
JOSEF NOVÝ
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
člen představenstva |
01.08.2016 |
Adresa: |
25169, 18351093, Praha-východ, Velké Popovice, Velké Popovice, Husova, 42, Husova 42, 25169 Velké Popovice |
|
PAVOL DORŇÁK
|
Neaktivní
od 01.08.2016
|
člen představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
36461, 11999730, Teplá, Teplá, ČSA, 101 |
|
PAVOL DORŇÁK
|
Neaktivní
od 01.08.2016
|
člen představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
36461, 11999730, Cheb, Teplá, Teplá, ČSA, 101, ČSA 101, 36461 Teplá |
|
Josef Nový
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
předseda představenstva |
03.08.2012 |
Adresa: |
25169, 18351093, Velké Popovice, Husova, 42 |
|
Alena Marková
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
03.08.2012 |
Adresa: |
35301, Mariánské Lázně, Ruská, 326, 27 |
|
JOSEF NOVÝ
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
předseda představenstva |
03.08.2012 |
Adresa: |
25169, 18351093, Praha-východ, Velké Popovice, Velké Popovice, Husova, 42, Husova 42, 25169 Velké Popovice |
|
ALENA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
03.08.2012 |
Adresa: |
35301, 20928165, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 326, 27, Ruská 326/27, 35301 Mariánské Lázně |
|
Pavol Dorňák
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
29.06.2011 |
Adresa: |
36461, 11999730, Teplá, ČSA, 101 |
|
PAVOL DORŇÁK
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
29.06.2011 |
Adresa: |
36461, 11999730, Cheb, Teplá, Teplá, ČSA, 101, ČSA 101, 36461 Teplá |
|
Karel Šnýdr
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
člen představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
16000, 22204466, Praha 6, Velvarská, 19/1646 |
|
Ing. Tomáš Schejbal
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
předseda představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
16000, 22738321, Praha 6, Českomalínská, 1085/39 |
|
Josef Nový
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
člen představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
25169, 18351093, Velké Popovice, Husova, 42 |
|
Karel Šnýdr
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
člen představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
16000, 22204466, Praha, Dejvice, Velvarská, 1646, 19, Velvarská 1646/19, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Tomáš Schejbal
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
předseda představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
16000, 22738321, Praha, Bubeneč, Českomalínská, 1085, 39, Českomalínská 1085/39, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JOSEF NOVÝ
|
Neaktivní
od 03.08.2012
|
člen představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
25169, 18351093, Praha-východ, Velké Popovice, Velké Popovice, Husova, 42, Husova 42, 25169 Velké Popovice |
|
Ing. Pavol Dorňák
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
člen představenstva |
29.03.2006 |
Adresa: |
36461, Teplá u Toužimě, ČSA, 101 |
|
Ing. Pavol Dorňák
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
člen představenstva |
29.03.2006 |
Adresa: |
36461, 11999730, Cheb, Teplá, Teplá, ČSA, 101, ČSA 101, 36461 Teplá |
|
Petr Cvíček
|
Neaktivní
od 29.03.2006
|
místopředseda představenstva |
13.09.2005 |
Adresa: |
19000, 22515526, Praha 9, Rumburská, 249/12 |
|
Mgr. Lumír Koncer
|
Neaktivní
od 22.01.2007
|
člen představenstva |
13.09.2005 |
Adresa: |
75501, 24290424, Vsetín, Rokytnice, 300 |
|
Ing. Jiří Peldřimovský
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
předseda představenstva |
13.09.2005 |
Adresa: |
25225, Praha-západ, Jinočany, Ořech, 136 |
|
Petr Cvíček
|
Neaktivní
od 29.03.2006
|
místopředseda představenstva |
13.09.2005 |
Adresa: |
19000, 22515526, Praha, Střížkov, Rumburská, 249, 12, Rumburská 249/12, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Lumír Koncer
|
Neaktivní
od 22.01.2007
|
člen představenstva |
13.09.2005 |
Adresa: |
75501, 24290424, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Janišov, 300, Janišov 300, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
Ing. Jiří Peldřimovský
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
předseda představenstva |
13.09.2005 |
Adresa: |
136, Praha-západ, Jinočany, Ořech, 25225, Ořech 136, 25225 Praha-západ, Jinočany, Česká republika |
|
Zora Marešová
|
Neaktivní
od 13.09.2005
|
člen představenstva |
09.07.2005 |
Adresa: |
10200, Praha 10, plk. Mráze, 1189 |
|
Zora Marešová
|
Neaktivní
od 13.09.2005
|
člen představenstva |
09.07.2005 |
Adresa: |
10200, 22576851, Praha, Hostivař, plukovníka Mráze, 1189, 8, plukovníka Mráze 1189/8, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Mgr. Milan Šefler
|
Neaktivní
od 09.07.2005
|
místopředseda představenstva |
21.02.2005 |
Adresa: |
32600, 24518255, Plzeň, Rychtaříkova, 2111/22 |
|
Petr Cvíček
|
Neaktivní
od 13.09.2005
|
předseda představenstva |
21.02.2005 |
Adresa: |
19000, 22515526, Praha 9, Rumburská, 249/12 |
|
Mgr. Milan Šefler
|
Neaktivní
od 09.07.2005
|
místopředseda představenstva |
21.02.2005 |
Adresa: |
32600, 24518255, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Rychtaříkova, 2111, 22, Rychtaříkova 2111/22, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Petr Cvíček
|
Neaktivní
od 13.09.2005
|
předseda představenstva |
21.02.2005 |
Adresa: |
19000, 22515526, Praha, Střížkov, Rumburská, 249, 12, Rumburská 249/12, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Jan Štěrba
|
Neaktivní
od 21.02.2005
|
předseda představenstva |
03.03.2004 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Za žižkovskou vozovnou, 187/27 |
|
Ing. Zdeněk Špindler
|
Neaktivní
od 21.02.2005
|
místopředseda představenstva |
03.03.2004 |
Adresa: |
35301, 20927177, Mariánské Lázně, Karlovarská, 200 |
|
Jaroslav Märc
|
Neaktivní
od 09.07.2005
|
člen představenstva |
03.03.2004 |
Adresa: |
34952, 20803265, Konstantinovy Lázně, Pod Vrchem, 75 |
|
Ing. Jan Štěrba
|
Neaktivní
od 21.02.2005
|
předseda představenstva |
03.03.2004 |
Adresa: |
187/27, Praha 3, Za žižkovskou vozovnou, 13000, Za žižkovskou vozovnou 187/27, 13000 Praha 3, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Špindler
|
Neaktivní
od 21.02.2005
|
místopředseda představenstva |
03.03.2004 |
Adresa: |
35301, 20927177, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Karlovarská, 200, 8, Karlovarská 200/8, 35301 Mariánské Lázně |
|
Jaroslav Märc
|
Neaktivní
od 09.07.2005
|
člen představenstva |
03.03.2004 |
Adresa: |
34952, 20803265, Tachov, Konstantinovy Lázně, Konstantinovy Lázně, Pod Vrchem, 75, Pod Vrchem 75, 34952 Konstantinovy Lázně |
|
Ing. Vladimír Hoďák
|
Neaktivní
od 03.03.2004
|
Člen |
19.10.2001 |
Adresa: |
20927193, Mariánské Lázně, Karlovarská, 203/4 |
|
Ing. Vladimír Hoďák
|
Neaktivní
od 03.03.2004
|
Člen |
19.10.2001 |
Adresa: |
35301, 20927193, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Karlovarská, 203, 4, Karlovarská 203/4, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Zdeněk Špindler
|
Neaktivní
od 03.03.2004
|
předseda |
12.03.2001 |
Adresa: |
35301, 20927177, Mariánské Lázně, Karlovarská, 200 |
|
Ing. Jindřich Horáček
|
Neaktivní
od 03.03.2004
|
člen |
12.03.2001 |
Adresa: |
35301, 20870353, Mariánské Lázně, Palackého, 524 |
|
Ing. Zdeněk Špindler
|
Neaktivní
od 03.03.2004
|
předseda |
12.03.2001 |
Adresa: |
35301, 20927177, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Karlovarská, 200, 8, Karlovarská 200/8, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Jindřich Horáček
|
Neaktivní
od 03.03.2004
|
člen |
12.03.2001 |
Adresa: |
35301, 20870353, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Palackého, 524, 43, Palackého 524/43, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Josef Bezpalec
|
Neaktivní
od 12.03.2001
|
předseda představenstva |
04.11.1999 |
Adresa: |
Tachov, Tachov, Bělojarská, 1521 |
|
Ing. Jana Vaňková
|
Neaktivní
od 12.03.2001
|
člen představenstva |
04.11.1999 |
Adresa: |
20928882, Cheb, Mariánské Lázně, Ruská, 419/46 |
|
Ing. Josef Bezpalec
|
Neaktivní
od 12.03.2001
|
předseda představenstva |
04.11.1999 |
Adresa: |
1521, Tachov, Tachov, Bělojarská, Bělojarská 1521, Tachov, okres: Tachov, Česká republika |
|
Ing. Jana Vaňková
|
Neaktivní
od 12.03.2001
|
člen představenstva |
04.11.1999 |
Adresa: |
35301, 20928882, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 419, 46, Ruská 419/46, 35301 Mariánské Lázně |
|
ing. Libor Haas
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
předseda představenstva |
12.02.1999 |
Adresa: |
20872194, Cheb, Mariánské Lázně, Plzeňská, 725/14A |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
člen představenstva |
12.02.1999 |
Adresa: |
Cheb, Mariánské Lázně, Školní náměstí, 581/9A |
|
ing. Jan Balcar
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
člen představenstva |
12.02.1999 |
Adresa: |
21968039, Praha 4, Praha 4, Jeremenkova, 7 |
|
ing. Zdeněk Špindler
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
člen představenstva |
12.02.1999 |
Adresa: |
20927177, Cheb, Mariánské Lázně, Karlovarská, 200 |
|
ing. Lubomír Myslík
|
Neaktivní
od 12.03.2001
|
místopředseda představenstva |
12.02.1999 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Mendelova, 552/7 |
|
ing. Libor Haas
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
předseda představenstva |
12.02.1999 |
Adresa: |
35301, 20872194, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská, 725, 14a, Plzeňská 725/14a, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
člen představenstva |
12.02.1999 |
Adresa: |
35301, 20870906, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Školní nám., 581, 9a, Školní nám. 581/9a, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
ing. Jan Balcar
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
člen představenstva |
12.02.1999 |
Adresa: |
14700, 21968039, Praha, Podolí, Jeremenkova, 920, 7, Jeremenkova 920/7, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Zdeněk Špindler
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
člen představenstva |
12.02.1999 |
Adresa: |
35301, 20927177, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Karlovarská, 200, 8, Karlovarská 200/8, 35301 Mariánské Lázně |
|
ing. Lubomír Myslík
|
Neaktivní
od 12.03.2001
|
místopředseda představenstva |
12.02.1999 |
Adresa: |
552/7, Praha 4, Praha 4, Mendelova, Mendelova 552/7, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
předseda představenstva |
10.07.1997 |
Adresa: |
20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Ostrovská, 7 |
|
PhDr. Luděk Nosek
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
místopředseda představenstva |
10.07.1997 |
Adresa: |
20868952, Cheb, Mariánské Lázně, Za školou, 371 |
|
ing. Lubomír Myslík
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
člen představenstva |
10.07.1997 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Mendelova, 552/7 |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
předseda představenstva |
10.07.1997 |
Adresa: |
36004, 20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7, Ostrovská 276/7, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|
PhDr. Luděk Nosek
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
místopředseda představenstva |
10.07.1997 |
Adresa: |
35301, 20868952, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Za Školou, 371, 9, Za Školou 371/9, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
ing. Lubomír Myslík
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
člen představenstva |
10.07.1997 |
Adresa: |
552/7, Praha 4, Praha 4, Mendelova, Mendelova 552/7, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
ing. Václav Foglar
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
člen představenstva |
01.07.1997 |
Adresa: |
Praha 9, Praha 9, Kuchařská, 733 |
|
PhDr. Luděk Nosek
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
člen představenstva |
01.07.1997 |
Adresa: |
20868952, Cheb, Mariánské Lázně, Za školou, 371 |
|
ing. Luboš Jílek
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
člen představenstva |
01.07.1997 |
Adresa: |
11429151, Kutná Hora, Kutná Hora, Na Kavkách, 373 |
|
ing. Václav Foglar
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
člen představenstva |
01.07.1997 |
Adresa: |
733, Praha 9, Praha 9, Kuchařská, Kuchařská 733, Praha 9, okres: Praha 9, Česká republika |
|
PhDr. Luděk Nosek
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
člen představenstva |
01.07.1997 |
Adresa: |
35301, 20868952, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Za Školou, 371, 9, Za Školou 371/9, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
ing. Luboš Jílek
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
člen představenstva |
01.07.1997 |
Adresa: |
28401, 11429151, Kutná Hora, Kutná Hora, Žižkov, Na Kavkách, 373, Na Kavkách 373, Žižkov, 28401 Kutná Hora |
|
JUDr. Jana Černá
|
Neaktivní
od 01.07.1997
|
člen představenstva |
21.02.1996 |
Adresa: |
20870809, Cheb, Mariánské Lázně, 1. máje, 571 |
|
Jan Tyl
|
Neaktivní
od 01.07.1997
|
člen představenstva |
21.02.1996 |
Adresa: |
20870019, Cheb, Mariánské Lázně, Hroznatova, 486/13 |
|
JUDr. Jana Černá
|
Neaktivní
od 01.07.1997
|
člen představenstva |
21.02.1996 |
Adresa: |
35301, 20870809, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, 1. máje, 571, 15, 1. máje 571/15, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
JAN TYL
|
Neaktivní
od 01.07.1997
|
člen představenstva |
21.02.1996 |
Adresa: |
35301, 20870019, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 486, 13, Hroznatova 486/13, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Nigel Philip Williams, nar.9.5.1956
|
Neaktivní
od 21.02.1996
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
pobyt v ČR povolen na adrese, Praha 1, Vlašská 17 |
|
PhDr. Luděk Nosek
|
Neaktivní
od 21.02.1996
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
20868952, Mariánské Lázně, Za školou, 371 |
|
ing. Jan Střílka, r.č. 49 05 04/296
|
Neaktivní
od 01.07.1997
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
Slavkov, okr. Opava, Slezská 385 |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
20693958, Karlovy Vary, Ostrovská, 7 |
|
ing. Libor Haas, r.č. 50 09 18/1800
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
Mariánské Lázně, Plzeňská 725/14A |
|
PhDr. Luděk Nosek
|
Neaktivní
od 21.02.1996
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
35301, 20868952, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Za Školou, 371, 9, Za Školou 371/9, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Nigel Philip Williams, nar.9.5.1956
|
Neaktivní
od 21.02.1996
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
pobyt v ČR povolen na adrese, Praha 1, Vlašská 17, Praha 1, Vlašská 17, pobyt v ČR povolen na adrese, Česká republika |
|
ing. Jan Střílka, r.č. 49 05 04/296
|
Neaktivní
od 01.07.1997
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
74757, 4373987, Opava, Slavkov, Slavkov, Slezská, 385, Slezská 385, 74757 Slavkov |
|
ing. Lev Novobilský
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
36004, 20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7, Ostrovská 276/7, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|
ing. Libor Haas, r.č. 50 09 18/1800
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
35301, 20872194, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská, 725, 14a, Plzeňská 725/14a, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|