JÁN GUREGA
|
Neaktivní
od 18.05.2020
|
Jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
36301, 11937289, Ostrov, Hluboký, 17 |
|
EVA HEŘMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2020
|
Jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
35801, 20957858, Šindelová, Krásná Lípa |
|
JÁN GUREGA
|
Neaktivní
od 18.05.2020
|
Jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
36301, 11937289, Karlovy Vary, Ostrov, Hluboký, 17, Hluboký 17, 36301 Ostrov |
|
EVA HEŘMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2020
|
Jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
35801, 20957858, Sokolov, Šindelová, Krásná Lípa, Krásná Lípa č.ev. 115, 35801 Šindelová |
|
Petr Mašek
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
Jednatel |
18.02.2012 |
Adresa: |
Habartov, Jiráskova, 604/6 |
|
Jan Gurega
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
Jednatel |
18.02.2012 |
Adresa: |
Habartov, K.Čapka, 609/4 |
|
Eva Heřmánková
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
Jednatel |
18.02.2012 |
Adresa: |
Habartov, Gagarinova, 50, 1 |
|
Jan Gurega
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
Jednatel |
18.02.2012 |
Adresa: |
35709, 2617862, Sokolov, Habartov, Habartov, Karla Čapka, 609, Karla Čapka 609, 35709 Habartov |
|
Petr Mašek
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
Jednatel |
18.02.2012 |
Adresa: |
35709, 2617811, Sokolov, Habartov, Habartov, Jiráskova, 604, Jiráskova 604, 35709 Habartov |
|
Eva Heřmánková
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
Jednatel |
18.02.2012 |
Adresa: |
35709, 2613492, Sokolov, Habartov, Habartov, Gagarinova, 50, Gagarinova 50, 35709 Habartov |
|
Jan Gurega
|
Neaktivní
od 18.02.2012
|
Jednatel |
22.05.1995 |
Adresa: |
Habartov, K.Čapka, 609/4 |
|
Petr Mašek
|
Neaktivní
od 18.02.2012
|
Jednatel |
22.05.1995 |
Adresa: |
Habartov, Jiráskova, 604/6 |
|
Eva Heřmánková
|
Neaktivní
od 18.02.2012
|
Jednatel |
22.05.1995 |
Adresa: |
Habartov, Gagarinova, 50/1 |
|
Jan Gurega
|
Neaktivní
od 18.02.2012
|
Jednatel |
22.05.1995 |
Adresa: |
35709, 2617862, Sokolov, Habartov, Habartov, Karla Čapka, 609, Karla Čapka 609, 35709 Habartov |
|
Petr Mašek
|
Neaktivní
od 18.02.2012
|
Jednatel |
22.05.1995 |
Adresa: |
35709, 2617811, Sokolov, Habartov, Habartov, Jiráskova, 604, Jiráskova 604, 35709 Habartov |
|
Eva Heřmánková
|
Neaktivní
od 18.02.2012
|
Jednatel |
22.05.1995 |
Adresa: |
35709, 2613492, Sokolov, Habartov, Habartov, Gagarinova, 50, Gagarinova 50, 35709 Habartov |
|