Ing. JAN KROPÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2020 |
Adresa: |
35601, 20794452, Sokolov, Sokolov, Sokolov, nábřeží Petra Bezruče, 1272 |
|
Ing. JAN KROPÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2020 |
Adresa: |
35601, 20794452, Sokolov, Sokolov, Sokolov, nábřeží Petra Bezruče, 1272, nábřeží Petra Bezruče 1272, 35601 Sokolov |
|
LIBUŠE BENEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
Jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
36301, 12036013, Ostrov, Ostrov, Lipová, 642 |
|
LIBUŠE BENEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
Jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
36301, 12036013, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Lipová, 642, Lipová 642, 36301 Ostrov |
|
LIBUŠE BENEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
Jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
36301, 12036871, Ostrov, Ostrov, Májová, 728 |
|
LIBUŠE BENEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
Jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
36301, 12036871, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Májová, 728, Májová 728, 36301 Ostrov |
|
Jaromír Šostok
|
Neaktivní
od 01.07.2013
|
jednatel |
16.08.2011 |
Adresa: |
36301, 12040266, Ostrov, U koupaliště, 1070 |
|
Jaromír Šostok
|
Neaktivní
od 01.07.2013
|
jednatel |
16.08.2011 |
Adresa: |
36301, 12040266, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, U Koupaliště, 1070, U Koupaliště 1070, 36301 Ostrov |
|
Jaromír Šostok
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
jednatel |
04.04.2007 |
Adresa: |
36301, 12033014, Ostrov, Nádražní, 303 |
|
Jaromír Šostok
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
jednatel |
04.04.2007 |
Adresa: |
36301, 12033014, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Nádražní, 303, Nádražní 303, 36301 Ostrov |
|
Ing. Petr Kovařík
|
Neaktivní
od 04.04.2007
|
jednatel |
16.08.2005 |
Adresa: |
36017, 20711361, Karlovy Vary, Závodu míru, 821/75 |
|
Ing. PETR KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 04.04.2007
|
jednatel |
16.08.2005 |
Adresa: |
36017, 20711361, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Závodu míru, 821, 75, Závodu míru 821/75, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Ing. Marek Poledníček
|
Neaktivní
od 16.08.2005
|
jednatel |
14.04.2005 |
Adresa: |
36301, Ostrov, Kollárova, 1270/19 |
|
Ing. Marek Poledníček
|
Neaktivní
od 16.08.2005
|
jednatel |
14.04.2005 |
Adresa: |
36301, 12042269, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1270, Kollárova 1270, 36301 Ostrov |
|
Jan Haas
|
Neaktivní
od 14.04.2005
|
Jednatel |
04.06.2002 |
Adresa: |
36301, Ostrov, Družební, 1278/2 |
|
Jan Haas
|
Neaktivní
od 14.04.2005
|
Jednatel |
04.06.2002 |
Adresa: |
36301, 12042340, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Družební, 1278, Družební 1278, 36301 Ostrov |
|
Petr Kozohorský
|
Neaktivní
od 04.06.2002
|
jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
36251, 12028835, Karlovy Vary, Jáchymov, Žižkova, 982 |
|
Petr Kozohorský
|
Neaktivní
od 04.06.2002
|
jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
36251, 12028835, Karlovy Vary, Jáchymov, Jáchymov, Žižkova, 982, Žižkova 982, 36251 Jáchymov |
|
Marek Poledníček
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
jednatel |
11.03.1999 |
Adresa: |
36301, Ostrov, Kollárova, 1270/19 |
|
Marek Poledníček
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
jednatel |
11.03.1999 |
Adresa: |
36301, 12042269, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1270, Kollárova 1270, 36301 Ostrov |
|
Ing. Jan Zborník
|
Neaktivní
od 11.03.1999
|
Jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
36301, 11966793, Horní Žďár, 68 |
|
Ing. Jan Zborník
|
Neaktivní
od 11.03.1999
|
Jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
36301, 11966793, Karlovy Vary, Ostrov, Horní Žďár, 68, Horní Žďár 68, 36301 Ostrov |
|