Ing. JOSEF GAJDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.10.2018 |
Adresa: |
72200, 78659485, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Třebovická, 5636, 39g |
|
Ing. JOSEF GAJDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.10.2018 |
Adresa: |
72200, 78659485, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Třebovická, 5636, 39g, Třebovická 5636/39g, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Ing. TOMÁŠ PRUSENOVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.04.2016 |
Adresa: |
72200, 3169286, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Langrova, 5536, 16 |
|
Ing. TOMÁŠ PRUSENOVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.04.2016 |
Adresa: |
72200, 3169286, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Langrova, 5536, 16, Langrova 5536/16, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Ing. JOSEF GAJDA
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
Jednatel |
18.04.2016 |
Adresa: |
72200, 3169294, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Langrova, 5537, 18 |
|
Ing. JOSEF GAJDA
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
Jednatel |
18.04.2016 |
Adresa: |
72200, 3169294, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Langrova, 5537, 18, Langrova 5537/18, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Ing. Tomáš Prusenovský
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
Jednatel |
13.06.2000 |
Adresa: |
72200, Ostrava - Třebovice, Langrova, 5536/16 |
|
Ing. TOMÁŠ PRUSENOVSKÝ
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
Jednatel |
13.06.2000 |
Adresa: |
72200, 3169286, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Langrova, 5536, 16, Langrova 5536/16, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Ing. Josef Gajda
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
Jednatel |
10.02.2000 |
Adresa: |
72200, Ostrava - Třebovice, Langrova, 5537/18 |
|
Ing. JOSEF GAJDA
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
Jednatel |
10.02.2000 |
Adresa: |
72200, 3169294, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Langrova, 5537, 18, Langrova 5537/18, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Jaroslav Rubeš
|
Neaktivní
od 10.02.2000
|
Jednatel |
07.08.1998 |
Adresa: |
Ostrava-Přívoz, Maroldova, 6 |
|
Jaroslav Rubeš
|
Neaktivní
od 10.02.2000
|
Jednatel |
07.08.1998 |
Adresa: |
70200, 3199240, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Maroldova, 2995, 6, Maroldova 2995/6, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Milan Pátek
|
Neaktivní
od 10.02.2000
|
Jednatel |
27.10.1997 |
Adresa: |
72200, Ostrava-Třebovice, Laudova, 5188 |
|
Ing. Jiří Holaň
|
Neaktivní
od 10.02.2000
|
Jednatel |
27.10.1997 |
Adresa: |
71200, Ostrava-Muglinov, Křížkovského, 33 |
|
Ing. Milan Pátek
|
Neaktivní
od 10.02.2000
|
Jednatel |
27.10.1997 |
Adresa: |
72200, 3165876, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Laudova, 5188, 5, Laudova 5188/5, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Ing. Jiří Holaň
|
Neaktivní
od 10.02.2000
|
Jednatel |
27.10.1997 |
Adresa: |
71200, 3153533, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Křížkovského, 735, 33, Křížkovského 735/33, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Vladislav Korda
|
Neaktivní
od 07.08.1998
|
Jednatel |
08.06.1995 |
Adresa: |
33202, 1077104, Starý Plzenec, Masarykovo nám., 33 |
|
Vladislav Korda
|
Neaktivní
od 07.08.1998
|
Jednatel |
08.06.1995 |
Adresa: |
33202, 1077104, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Masarykovo náměstí, 33, Masarykovo náměstí 33, 33202 Starý Plzenec |
|