Luboš Strejček
|
Neaktivní
od 09.03.2011
|
jednatel |
01.12.2005 |
Adresa: |
10100, 22664360, Praha 10, Vršovice, Sportovní, 823/14 |
|
Luboš Strejček
|
Neaktivní
od 09.03.2011
|
jednatel |
01.12.2005 |
Adresa: |
10100, 22664360, Praha, Vršovice, Sportovní, 823, 14, Sportovní 823/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Pavel Krčil
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
jednatel |
02.07.2005 |
Adresa: |
25228, 6511309, Praha-západ, Černošice, Sosnová, 723 |
|
Pavel Krčil
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
jednatel |
02.07.2005 |
Adresa: |
25228, 6511309, Praha-západ, Černošice, Černošice, Sosnová, 723, Sosnová 723, 25228 Černošice |
|
Rostislav Pokluda
|
Neaktivní
od 13.04.2005
|
jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
25231, 6595898, Praha-západ, Všenory, Větrné údolí, 195 E |
|
Pavel Krčil
|
Neaktivní
od 02.07.2005
|
jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
15000, 22124586, Praha 5, Praha 5, Suchý vršek, 2132/13 |
|
Rostislav Pokluda
|
Neaktivní
od 13.04.2005
|
jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
25231, 6595898, Praha-západ, Všenory, Všenory, Větrné údolí, Větrné údolí č.ev. 195, 25231 Všenory |
|
Pavel Krčil
|
Neaktivní
od 02.07.2005
|
jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
15800, 22124586, Praha, Stodůlky, Suchý vršek, 2132, 13, Suchý vršek 2132/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Petr Blažek
|
Neaktivní
od 01.11.2000
|
jednatel |
25.05.1999 |
Adresa: |
27801, 3, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Zeměchy, Příčná ul., 119 |
|
Petr Blažek
|
Neaktivní
od 01.11.2000
|
jednatel |
25.05.1999 |
Adresa: |
27801, 6216650, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Zeměchy, Pod Špičákem, 119, Pod Špičákem 119, Zeměchy, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Luboš Strejček
|
Neaktivní
od 25.05.1999
|
Jednatel |
08.04.1998 |
Adresa: |
27801, 4, Mělník, Kralupy nad Vltavou, 28.října, 23958/22 |
|
Luboš Strejček
|
Neaktivní
od 25.05.1999
|
Jednatel |
08.04.1998 |
Adresa: |
23958/22, Mělník, Kralupy nad Vltavou, 28.října, 27801, 28.října 23958/22, 27801 Kralupy nad Vltavou, okres: Mělník, Česká republika |
|
Aleš Doktor
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
jednatel |
15.09.1997 |
Adresa: |
16300, 22251146, Praha 6, Praha 6, Socháňova, 1126 |
|
Jaroslav Hubatka
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
Jednatel |
15.09.1997 |
Adresa: |
19000, 1, Praha 9 - Hrdlořezy, Českobrodská, 58/22 |
|
Jaroslav Dvořáček
|
Neaktivní
od 25.05.1999
|
jednatel |
15.09.1997 |
Adresa: |
10100, 22658611, Praha 10, Praha 10, Charkovská, 15 |
|
Aleš Doktor
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
jednatel |
15.09.1997 |
Adresa: |
16300, 22251146, Praha, Řepy, Socháňova, 1126, 13, Socháňova 1126/13, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Jaroslav Hubatka
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
Jednatel |
15.09.1997 |
Adresa: |
19000, 22457763, Praha, Hrdlořezy, Českobrodská, 58, 22, Českobrodská 58/22, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
Jaroslav Dvořáček
|
Neaktivní
od 25.05.1999
|
jednatel |
15.09.1997 |
Adresa: |
10100, 22658611, Praha, Vršovice, Charkovská, 385, 15, Charkovská 385/15, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Rostislav Pokluda
|
Neaktivní
od 15.09.1997
|
jednatel |
16.05.1995 |
Adresa: |
21959170, Praha 4, Podolské nábřeží, 24 |
|
Aleš Doktor
|
Neaktivní
od 15.09.1997
|
jednatel |
16.05.1995 |
Adresa: |
16300, 22251146, Praha 6, Socháňova, 1126 |
|
Jaroslav Dvořáček
|
Neaktivní
od 15.09.1997
|
jednatel |
16.05.1995 |
Adresa: |
10100, 22658611, Praha 10, Charkovská, 15 |
|
Rostislav Pokluda
|
Neaktivní
od 15.09.1997
|
jednatel |
16.05.1995 |
Adresa: |
14700, 21959170, Praha, Podolí, Podolské nábřeží, 17, 24, Podolské nábřeží 17/24, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Aleš Doktor
|
Neaktivní
od 15.09.1997
|
jednatel |
16.05.1995 |
Adresa: |
16300, 22251146, Praha, Řepy, Socháňova, 1126, 13, Socháňova 1126/13, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Jaroslav Dvořáček
|
Neaktivní
od 15.09.1997
|
jednatel |
16.05.1995 |
Adresa: |
10100, 22658611, Praha, Vršovice, Charkovská, 385, 15, Charkovská 385/15, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|