ing. ZBYNĚK HRDINA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.11.2016 |
Adresa: |
19600, 22409408, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Homolová, 490, 18 |
|
ing. ZBYNĚK HRDINA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.11.2016 |
Adresa: |
19600, 22409408, Praha, Čakovice, Homolová, 490, 18, Homolová 490/18, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Michal Paclík
|
Neaktivní
od 27.01.1998
|
jednatel |
19.06.1997 |
Adresa: |
12000, 21736634, Praha 2, Praha 2, Salmovská, 15 |
|
Michal Paclík
|
Neaktivní
od 27.01.1998
|
jednatel |
19.06.1997 |
Adresa: |
12000, 21736634, Praha, Nové Město, Salmovská, 2036, 15, Salmovská 2036/15, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Alexandr Mikula
|
Neaktivní
od 19.06.1997
|
jednatel |
02.06.1995 |
Adresa: |
10800, 22588515, Praha 10, Janderova, 33 |
|
ing. Zbyněk Hrdina
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
jednatel |
02.06.1995 |
Adresa: |
14000, 21861641, Praha 4, U strže, 4 |
|
Alexandr Mikula
|
Neaktivní
od 19.06.1997
|
jednatel |
02.06.1995 |
Adresa: |
10800, 22588515, Praha, Malešice, Janderova, 292, 33, Janderova 292/33, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
ing. Zbyněk Hrdina
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
jednatel |
02.06.1995 |
Adresa: |
14000, 21861641, Praha, Krč, U strže, 401, 4, U strže 401/4, Krč, 14000 Praha 4 |
|