Ing. Michal Štěrba
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
20631251, Olomouc, Hynkov, 51 |
|
Ing. František Grufík
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
23327600, Olomouc, Kaštanová, 27 |
|
Ing. Nisan Al Jazairi
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
Jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
21720088, Praha 1, Jilská, 452/22 |
|
Ing. Michal Štěrba
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
78333, 20631251, Olomouc, Příkazy, Hynkov, 51, Hynkov 51, 78333 Příkazy |
|
Ing. František Grufík
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
77900, 23327600, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Kaštanová, 1077, 27, Kaštanová 1077/27, 77900 Olomouc |
|
Ing. Nisan Al Jazairi
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
Jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
11000, 21720088, Praha, Staré Město, Jilská, 452, 22, Jilská 452/22, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. František Grufík
|
Neaktivní
od 19.05.2005
|
Jednatel |
05.06.1995 |
Adresa: |
3, Olomouc, Kaštanova, 27 |
|
Ing. Nisan Jazairi
|
Neaktivní
od 19.05.2005
|
Jednatel |
05.06.1995 |
Adresa: |
21910651, Praha 4, Pod dálnicí, 5 |
|
Ing. František Grufík
|
Neaktivní
od 19.05.2005
|
Jednatel |
05.06.1995 |
Adresa: |
77900, 23327600, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Kaštanová, 1077, 27, Kaštanová 1077/27, 77900 Olomouc |
|
Ing. Nisan Jazairi
|
Neaktivní
od 19.05.2005
|
Jednatel |
05.06.1995 |
Adresa: |
14100, 21910651, Praha, Michle, Pod dálnicí, 959, 5, Pod dálnicí 959/5, Michle, 14100 Praha 4 |
|