PETR LEHKÝ
|
Neaktivní
od 29.08.2022
|
Jednatel |
14.10.2021 |
Adresa: |
19700, 27119173, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Vrbická, 1013, 9 |
|
PETR LEHKÝ
|
Neaktivní
od 29.08.2022
|
Jednatel |
14.10.2021 |
Adresa: |
19700, 27119173, Praha, Kbely, Vrbická, 1013, 9, Vrbická 1013/9, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
VÁCLAV NIMČ
|
Neaktivní
od 14.10.2021
|
jednatel |
19.10.2013 |
Adresa: |
25243, 26312204, Průhonice, Průhonice, U Komárova, 793 |
|
VÁCLAV NIMČ
|
Neaktivní
od 14.10.2021
|
jednatel |
19.10.2013 |
Adresa: |
25243, 26312204, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, U Komárova, 793, U Komárova 793, 25243 Průhonice |
|
Václav Nimč
|
Neaktivní
od 19.10.2013
|
jednatel |
04.11.2010 |
Adresa: |
25243, 26312204, Průhonice, U Komárova, 793 |
|
VÁCLAV NIMČ
|
Neaktivní
od 19.10.2013
|
jednatel |
04.11.2010 |
Adresa: |
25243, 26312204, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, U Komárova, 793, U Komárova 793, 25243 Průhonice |
|
Václav Nimč
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
jednatel |
16.02.1999 |
Adresa: |
10000, Praha 10-Kolovraty, Do Lipan, 495/17 |
|
Václav Nimč
|
Neaktivní
od 04.11.2010
|
jednatel |
16.02.1999 |
Adresa: |
10300, 22707778, Praha, Kolovraty, Do Lipan, 495, 17, Do Lipan 495/17, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
Václav Nimč
|
Neaktivní
od 14.04.1995
|
jednatel |
14.04.1995 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Kláry Zetkinoví, 876 |
|
Václav Nimč
|
Neaktivní
od 16.02.1999
|
jednatel |
14.04.1995 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Praha 10, Kláry Zetkinové, 876 |
|
Václav Nimč
|
Neaktivní
od 14.04.1995
|
jednatel |
14.04.1995 |
Adresa: |
876, Praha 10, Kláry Zetkinoví, 10000, Kláry Zetkinoví 876, 10000 Praha 10, Česká republika |
|
Václav Nimč
|
Neaktivní
od 16.02.1999
|
jednatel |
14.04.1995 |
Adresa: |
876, Praha 10, Praha 10, Kláry Zetkinové, 10000, Kláry Zetkinové 876, 10000 Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|