DING ZHAOLAN
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2016 |
Adresa: |
10100, 22661638, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Holandská, 630, 11 |
|
DING ZHAOLAN
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2016 |
Adresa: |
10100, 22661638, Praha, Vršovice, Holandská, 630, 11, Holandská 630/11, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ding Zhaolan
|
Neaktivní
od 20.11.2016
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
10100, 22661638, Praha 10, Holandská, 630/11 |
|
DING ZHAOLAN
|
Neaktivní
od 20.11.2016
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
10100, 22661638, Praha, Vršovice, Holandská, 630, 11, Holandská 630/11, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ding Zhaolan
|
Neaktivní
od 09.01.2006
|
jednatel |
09.07.1999 |
Adresa: |
21901571, Praha 4, Praha 4, Na Jezerách, 550 |
|
Ding Zhaolan
|
Neaktivní
od 09.01.2006
|
jednatel |
09.07.1999 |
Adresa: |
14200, 21901571, Praha, Libuš, Na jezerách, 550, 7, Na jezerách 550/7, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Wang Cheng Yi
|
Neaktivní
od 09.07.1999
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
22321268, Praha 8, Zelenohorská, 512 |
|
Wang Cheng Yi
|
Neaktivní
od 09.07.1999
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
18100, 22321268, Praha, Bohnice, Zelenohorská, 512, 5, Zelenohorská 512/5, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|