Ing. OLDŘICH CHYTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
78701, 14283280, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Bratrušovská, 2633, 15 |
|
Ing. OLDŘICH CHYTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
78701, 14283280, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Bratrušovská, 2633, 15, Bratrušovská 2633/15, 78701 Šumperk |
|
Ing. JIŘÍ JIŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2016 |
Adresa: |
11800, 21698279, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Tržiště, 367, 11 |
|
Ing. JIŘÍ JIŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2016 |
Adresa: |
11800, 21698279, Praha, Malá Strana, Tržiště, 367, 11, Tržiště 367/11, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. Miroslav Voplakal
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.10.1999 |
Adresa: |
Praha 5-Smíchov, Pod Děvínem, 2914/36 |
|
Ing. Miroslav Voplakal
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.10.1999 |
Adresa: |
15000, 22107088, Praha, Smíchov, Pod Děvínem, 2914, 36, Pod Děvínem 2914/36, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Radim Menšík
|
Neaktivní
od 12.11.2013
|
Jednatel |
12.10.1999 |
Adresa: |
Praha 6-Dejvice, Pod Beránkou, 2464/27 |
|
Ing. RADIM MENŠÍK
|
Neaktivní
od 12.11.2013
|
Jednatel |
12.10.1999 |
Adresa: |
16000, 22214160, Praha, Dejvice, Pod Beránkou, 2464, 27, Pod Beránkou 2464/27, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Jiřík
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
11800, Praha l, Tržiště, 367/11 |
|
Ing. Oldřich Chytil
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
78701, 14283280, Šumperk, Šumperk, Bratrušovská, 15 |
|
Ing. JIŘÍ JIŘÍK
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
11800, 21698279, Praha, Malá Strana, Tržiště, 367, 11, Tržiště 367/11, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. OLDŘICH CHYTIL
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
78701, 14283280, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Bratrušovská, 2633, 15, Bratrušovská 2633/15, 78701 Šumperk |
|
Ing. Jiří Vilkner
|
Neaktivní
od 06.04.1999
|
jednatel |
03.05.1995 |
Adresa: |
21841501, Praha 4, Podjavorinské, 1596 |
|
Ing. Antonín Slavík
|
Neaktivní
od 06.04.1999
|
jednatel |
03.05.1995 |
Adresa: |
21875073, Praha 4, Pod vrstevnicí, 1759/21 |
|
Ing. Jiří Vilkner
|
Neaktivní
od 06.04.1999
|
jednatel |
03.05.1995 |
Adresa: |
14900, 21841501, Praha, Chodov, Podjavorinské, 1596, 2, Podjavorinské 1596/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Antonín Slavík
|
Neaktivní
od 06.04.1999
|
jednatel |
03.05.1995 |
Adresa: |
14000, 21875073, Praha, Krč, Pod vrstevnicí, 1759, 21, Pod vrstevnicí 1759/21, Krč, 14000 Praha 4 |
|