KRASIMIR RANGELOV ANASTASOV
|
Neaktivní
od 16.04.2020
|
jednatel |
18.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22117270, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Bavorská, 856, 14 |
|
KRASIMIR RANGELOV ANASTASOV
|
Neaktivní
od 16.04.2020
|
jednatel |
18.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22117270, Praha, Stodůlky, Bavorská, 856, 14, Bavorská 856/14, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JAN DITTRICH
|
Neaktivní
od 18.12.2013
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
26718, 1514326, Bubovice, Bubovice, 46 |
|
JAN DITTRICH
|
Neaktivní
od 18.12.2013
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
26718, 1514326, Beroun, Bubovice, Bubovice, Slepá, 46, Slepá 46, 26718 Bubovice |
|
PAVEL DRÁBEK
|
Neaktivní
od 18.12.2013
|
jednatel |
26.07.2013 |
Adresa: |
33008, 9063790, Zruč-Senec, Senec, Polní, 76 |
|
PAVEL DRÁBEK
|
Neaktivní
od 18.12.2013
|
jednatel |
26.07.2013 |
Adresa: |
33008, 9063790, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Senec, Polní, 76, Polní 76, Senec, 33008 Zruč-Senec |
|
Robert Rolčík
|
Neaktivní
od 25.09.2012
|
jednatel |
02.01.2009 |
Adresa: |
19900, 22496262, Praha 9, Letňany, Vratimovská, 485 |
|
Robert Rolčík
|
Neaktivní
od 25.09.2012
|
jednatel |
02.01.2009 |
Adresa: |
19900, 22496262, Praha, Letňany, Vratimovská, 485, Vratimovská 485, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Jaromír Borč
|
Neaktivní
od 02.01.2009
|
jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
26718, 1589482, Vysoký Újezd, Kozolupy, 4 |
|
Jan Dittrich
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
26718, 1514326, Beroun, Bubovice, 46 |
|
Jaromír Borč
|
Neaktivní
od 02.01.2009
|
jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
26716, 1589482, Beroun, Vysoký Újezd, Kozolupy, K Americe, 4, K Americe 4, Kozolupy, 26716 Vysoký Újezd |
|
JAN DITTRICH
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
26718, 1514326, Beroun, Bubovice, Bubovice, Slepá, 46, Slepá 46, 26718 Bubovice |
|
Igor Senko
|
Neaktivní
od 20.08.2002
|
jednatel |
24.03.1999 |
Adresa: |
26717, Vysoký Újezd, Kozolupy, 33 |
|
Igor Senko
|
Neaktivní
od 20.08.2002
|
jednatel |
24.03.1999 |
Adresa: |
26716, 1589768, Beroun, Vysoký Újezd, Kozolupy, K Americe, 33, K Americe 33, Kozolupy, 26716 Vysoký Újezd |
|
Jaroslav Lupínek
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
jednatel |
05.05.1995 |
Adresa: |
21817090, Praha 4, Klivarova, 363 |
|
Patricie Randolfová
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
jednatel |
05.05.1995 |
Adresa: |
22082751, Praha 5, Lidická, 799/13 |
|
Jaroslav Lupínek
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
jednatel |
05.05.1995 |
Adresa: |
14900, 21817090, Praha, Háje, Klivarova, 363, 12, Klivarova 363/12, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Patricie Randolfová
|
Neaktivní
od 24.03.1999
|
jednatel |
05.05.1995 |
Adresa: |
15000, 22082751, Praha, Smíchov, Lidická, 799, 13, Lidická 799/13, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|