Milan Podolec
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
vedoucí organizační složky |
09.01.2008 |
Adresa: |
96701, 101, Kremnica, J. Horvátha, 957/102 |
|
Milan Podolec
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
vedoucí organizační složky |
09.01.2008 |
Adresa: |
957/102, Kremnica, J. Horvátha, 96701, J. Horvátha 957/102, 96701 Kremnica, Slovensko |
|
ing. Irena Smekalová
|
Neaktivní
od 09.01.2008
|
vedoucí organizační složky |
09.03.1999 |
Adresa: |
16000, 22205705, Praha 6, Praha 6, Na Kocínce, 1740/8 |
|
ing. Irena Smekalová
|
Neaktivní
od 09.01.2008
|
vedoucí organizační složky |
09.03.1999 |
Adresa: |
16000, 22205705, Praha, Dejvice, Na Kocínce, 1740, 8, Na Kocínce 1740/8, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ing. Irena Smekalová
|
Neaktivní
od 09.03.1999
|
vedoucí organizační složky |
11.05.1998 |
Adresa: |
18000, 22386891, Praha 8, Praha 8, U Libeňského pivovaru, 1440/28 |
|
ing. Irena Smekalová
|
Neaktivní
od 09.03.1999
|
vedoucí organizační složky |
11.05.1998 |
Adresa: |
18000, 22386891, Praha, Libeň, U libeňského pivovaru, 1440, 28, U libeňského pivovaru 1440/28, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
ing. Irena Smekalová
|
Neaktivní
od 11.05.1998
|
vedoucí organizační složky |
11.10.1995 |
Adresa: |
16000, 3, Praha 6, Na Kocince, 1740/8 |
|
ing. Irena Smekalová
|
Neaktivní
od 11.05.1998
|
vedoucí organizační složky |
11.10.1995 |
Adresa: |
1740/8, Praha 6, Na Kocince, 16000, Na Kocince 1740/8, 16000 Praha 6, Česká republika |
|