STANISLAV BURIAN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.03.2017 |
Adresa: |
14700, 22738274, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Nad cementárnou, 1129, 8a |
|
VLADIMÍR BURIAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.03.2017 |
Adresa: |
14000, 21969311, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Hudečkova, 1043, 10 |
|
STANISLAV BURIAN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.03.2017 |
Adresa: |
14700, 22738274, Praha, Podolí, Nad cementárnou, 1129, 8a, Nad cementárnou 1129/8a, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
VLADIMÍR BURIAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.03.2017 |
Adresa: |
14000, 21969311, Praha, Podolí, Hudečkova, 1043, 10, Hudečkova 1043/10, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
JOSEF ŠREJMA
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.12.2014 |
Adresa: |
10200, 22575171, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1022, 5 |
|
JOSEF ŠREJMA
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.12.2014 |
Adresa: |
10200, 22575171, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1022, 5, Tesaříkova 1022/5, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. ZDENĚK NOVÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
34561, 20839154, Staňkov, Staňkov I, Na Tržišti, 312 |
|
Ing. TOMÁŠ PERLÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
10000, 22627529, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24 |
|
Ing. FILIP HANZÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
19900, 40259102, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Chlebovická, 734, 10 |
|
Ing. JAN BRANIŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
25264, 27556361, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Sportovní, 1086 |
|
ALENA HÁJKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
14900, 21842957, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Květnového vítězství, 1739, 10 |
|
Ing. ZDENĚK NOVÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
34561, 20839154, Domažlice, Staňkov, Staňkov I, Na Tržišti, 312, Na Tržišti 312, Staňkov I, 34561 Staňkov |
|
Ing. TOMÁŠ PERLÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
10000, 22627529, Praha, Strašnice, Na vrších, 2352, 24, Na vrších 2352/24, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. FILIP HANZÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
19900, 40259102, Praha, Letňany, Chlebovická, 734, 10, Chlebovická 734/10, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. JAN BRANIŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
25264, 27556361, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Sportovní, 1086, Sportovní 1086, 25264 Velké Přílepy |
|
ALENA HÁJKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
14900, 21842957, Praha, Chodov, Květnového vítězství, 1739, 10, Květnového vítězství 1739/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
STANISLAV BURIAN
|
Neaktivní
od 04.03.2017
|
člen výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
14700, 22738274, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Nad cementárnou, 1129, 8a |
|
STANISLAV BURIAN
|
Neaktivní
od 04.03.2017
|
člen výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
14700, 22738274, Praha, Podolí, Nad cementárnou, 1129, 8a, Nad cementárnou 1129/8a, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
STANISLAV BURIAN
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
člen výboru |
15.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21969311, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Hudečkova, 1043, 10 |
|
STANISLAV BURIAN
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
člen výboru |
15.12.2014 |
Adresa: |
14000, 21969311, Praha, Podolí, Hudečkova, 1043, 10, Hudečkova 1043/10, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. JOSEF ŠREJMA
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
10200, 22575171, Praha 10, Hostivař, Tesaříkova, 1022, 5 |
|
Mgr. STANISLAV BURIAN
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21969311, Praha 4, Podolí, Hudečkova, 1043, 10 |
|
Ing. MICHAL PERLÍK
|
Neaktivní
od 04.03.2017
|
Předseda výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
14700, 21961662, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 278, 9 |
|
Mgr. STANISLAV BURIAN
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21969311, Praha, Podolí, Hudečkova, 1043, 10, Hudečkova 1043/10, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. JOSEF ŠREJMA
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
Člen výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
10200, 22575171, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1022, 5, Tesaříkova 1022/5, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. MICHAL PERLÍK
|
Neaktivní
od 04.03.2017
|
Předseda výboru |
29.11.2014 |
Adresa: |
14700, 21961662, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 278, 9, Na Klaudiánce 278/9, Podolí, 14700 Praha 4 |
|