MARTIN KUBEČEK
|
Aktivní
|
člen |
14.01.2022 |
Adresa: |
29446, 26321190, Mladá Boleslav, Kobylnice, Kobylnice, 45 |
|
MARTIN KUBEČEK
|
Aktivní
|
člen |
14.01.2022 |
Adresa: |
29446, 26321190, Mladá Boleslav, Kobylnice, Kobylnice, 45, č.p. 45, 29446 Kobylnice |
|
RNDr DUŠAN PROVAZNÍK
|
Aktivní
|
člen |
08.06.2021 |
Adresa: |
25229, 6550118, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Krajníkova, 446 |
|
RNDr DUŠAN PROVAZNÍK
|
Aktivní
|
člen |
08.06.2021 |
Adresa: |
25229, 6550118, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Krajníkova, 446, Krajníkova 446, 25229 Dobřichovice |
|
MICHAL SODJA
|
Aktivní
|
Předseda |
30.01.2016 |
Adresa: |
15300, 22045732, Praha, Radotín, Vrážská, 87, 1 |
|
ROBERT JEŽDÍK
|
Aktivní
|
Sekretář |
30.01.2016 |
Adresa: |
15000, 22099859, Praha, Smíchov, U Malvazinky, 2255, 15 |
|
MAREK ŽÁK
|
Aktivní
|
člen |
30.01.2016 |
Adresa: |
51101, 40282074, Kacanovy, Kacanovy, 97 |
|
MICHAL SODJA
|
Aktivní
|
Předseda |
30.01.2016 |
Adresa: |
15300, 22045732, Praha, Radotín, Vrážská, 87, 1, Vrážská 87/1, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
ROBERT JEŽDÍK
|
Aktivní
|
Sekretář |
30.01.2016 |
Adresa: |
15000, 22099859, Praha, Smíchov, U Malvazinky, 2255, 15, U Malvazinky 2255/15, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MAREK ŽÁK
|
Aktivní
|
člen |
30.01.2016 |
Adresa: |
51101, 40282074, Semily, Kacanovy, Kacanovy, 97, č.p. 97, 51101 Kacanovy |
|
ing JAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 08.06.2021
|
člen |
14.01.2017 |
Adresa: |
62300, 19384521, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Pavlovská, 519, 25 |
|
ing JAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 08.06.2021
|
člen |
14.01.2017 |
Adresa: |
62300, 19384521, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Pavlovská, 519, 25, Pavlovská 519/25, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
LIBOR VALEČEK
|
Neaktivní
od 14.01.2017
|
člen |
28.04.2016 |
Adresa: |
12000, 21753326, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Moravská, 1401, 38 |
|
LIBOR VALEČEK
|
Neaktivní
od 14.01.2017
|
člen |
28.04.2016 |
Adresa: |
12000, 21753326, Praha, Vinohrady, Moravská, 1401, 38, Moravská 1401/38, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
LIBOR VALEČEK
|
Neaktivní
od 28.04.2016
|
člen |
30.01.2016 |
Adresa: |
26753, 5921813, Žebrák, Žebrák, Loškovská, 310 |
|
PAVEL ŠRUT
|
Neaktivní
od 14.01.2022
|
Pokladník |
30.01.2016 |
Adresa: |
53002, 7710666, Pardubice, Zelené Předměstí, Čs. armády, 2199 |
|
LIBOR VALEČEK
|
Neaktivní
od 28.04.2016
|
člen |
30.01.2016 |
Adresa: |
26753, 5921813, Beroun, Žebrák, Žebrák, Loškovská, 310, Loškovská 310, 26753 Žebrák |
|
PAVEL ŠRUT
|
Neaktivní
od 14.01.2022
|
Pokladník |
30.01.2016 |
Adresa: |
53002, 7710666, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Čs. armády, 2199, Čs. armády 2199, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|