ADEL HADAD
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2013 |
Adresa: |
15800, 22717536, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2462, 29 |
|
ADEL HADAD
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2013 |
Adresa: |
15800, 22717536, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2462, 29, Běhounkova 2462/29, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
GHASSAN HADDAD
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
11111, Damašek, Kasaa, Nám. George Khoury, ulice Najeeb Al Haddad 6 |
|
GHASSAN HADDAD
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
Damašek, Kasaa, Nám. George Khoury, ulice Najeeb Al Haddad 6, 11111, Nám. George Khoury, ulice Najeeb Al Haddad 6, 11111 Damašek, Kasaa, Sýrie |
|
Adel Hadad
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
jednatel |
14.12.1999 |
Adresa: |
15500, 22717536, Praha 5, Praha 5, Běhounkova, 29/2462 |
|
ADEL HADAD
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
jednatel |
14.12.1999 |
Adresa: |
15800, 22717536, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2462, 29, Běhounkova 2462/29, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Adel Hadad
|
Neaktivní
od 14.12.1999
|
jednatel |
22.04.1998 |
Adresa: |
37501, 20044763, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Hlinecká, 699 |
|
Adel Hadad
|
Neaktivní
od 14.12.1999
|
jednatel |
22.04.1998 |
Adresa: |
37501, 20044763, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Hlinecká, 699, Hlinecká 699, 37501 Týn nad Vltavou |
|
Adel Hadad
|
Neaktivní
od 22.04.1998
|
|
01.11.1995 |
Adresa: |
23353643, České Budějovice, České Budějovice, Labská, 1 |
|
Adel Hadad
|
Neaktivní
od 22.04.1998
|
|
01.11.1995 |
Adresa: |
37011, 23353643, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Labská, 1154, 1, Labská 1154/1, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|