VLASTIMIL HAJNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
39201, 17409446, Tábor, Soběslav, Soběslav III, U Nového rybníka, 594, 39 |
|
JOSEF HAJNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
39201, 17407966, Tábor, Soběslav, Soběslav III, Družstevní, 446, 6 |
|
VLASTIMIL HAJNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
39201, 17409446, Tábor, Soběslav, Soběslav III, U Nového rybníka, 594, 39, U Nového rybníka 594/39, Soběslav III, 39201 Soběslav |
|
JOSEF HAJNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
39201, 17407966, Tábor, Soběslav, Soběslav III, Družstevní, 446, 6, Družstevní 446/6, Soběslav III, 39201 Soběslav |
|
Josef Hajný
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
06.03.1996 |
Adresa: |
Tábor, Soběslav, Družstevní, 446/III. |
|
JOSEF HAJNÝ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
06.03.1996 |
Adresa: |
39201, 17407966, Tábor, Soběslav, Soběslav III, Družstevní, 446, 6, Družstevní 446/6, Soběslav III, 39201 Soběslav |
|
Dana Hajná
|
Neaktivní
od 15.06.2010
|
jednatel |
10.10.1995 |
Adresa: |
Soběslav, U Nového rybníka 594/III. |
|
Vlastimil Hajný
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
10.10.1995 |
Adresa: |
Soběslav, U Nového rybníka, 594/III |
|
Dana Hajná
|
Neaktivní
od 15.06.2010
|
jednatel |
10.10.1995 |
Adresa: |
39201, 17409446, Tábor, Soběslav, Soběslav III, U Nového rybníka, 594, 39, U Nového rybníka 594/39, Soběslav III, 39201 Soběslav |
|
VLASTIMIL HAJNÝ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
10.10.1995 |
Adresa: |
39201, 17409446, Tábor, Soběslav, Soběslav III, U Nového rybníka, 594, 39, U Nového rybníka 594/39, Soběslav III, 39201 Soběslav |
|