Ing. Jaroslav Pohan
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
předseda představenstva |
14.04.1999 |
Adresa: |
22393234, Praha 8, Praha 8, Na Truhlářce, 42 |
|
Ing. Josef Spilka
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
člen představenstva |
14.04.1999 |
Adresa: |
22698264, Praha 6, Praha 6, Mrkvičkova, 1360 |
|
Ing. Jaroslav Pohan
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
předseda představenstva |
14.04.1999 |
Adresa: |
18000, 22393234, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 2085, 42, Na Truhlářce 2085/42, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Ing. Josef Spilka
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
člen představenstva |
14.04.1999 |
Adresa: |
16300, 22698264, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1360, 24, Mrkvičkova 1360/24, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
JUDr. Stanislav Mikyška
|
Neaktivní
od 14.04.1999
|
předseda představenstva |
15.06.1998 |
Adresa: |
23351845, České Budějovice, České Budějovice, Sokolská, 57 |
|
Ing. Vladimír Warisch
|
Neaktivní
od 14.04.1999
|
člen představenstva |
15.06.1998 |
Adresa: |
23413948, České Budějovice, České Budějovice, Kališnická, 1562/40 |
|
Ing. Václav Šanda
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
místopředseda představenstva |
15.06.1998 |
Adresa: |
21812756, Praha 4, Praha 4, Za mlýnem, 1563 |
|
JUDr. Stanislav Mikyška
|
Neaktivní
od 14.04.1999
|
předseda představenstva |
15.06.1998 |
Adresa: |
37005, 23351845, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Sokolská, 953, 57, Sokolská 953/57, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. Vladimír Warisch
|
Neaktivní
od 14.04.1999
|
člen představenstva |
15.06.1998 |
Adresa: |
37008, 23413948, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Kališnická, 1562, 40, Kališnická 1562/40, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. Václav Šanda
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
místopředseda představenstva |
15.06.1998 |
Adresa: |
14700, 21812756, Praha, Braník, Za mlýnem, 1563, 27, Za mlýnem 1563/27, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Štěpán Machart
|
Neaktivní
od 15.06.1998
|
předseda představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
3, České Budějovice, České Budějovice, 28. října, 16 |
|
Ing. Jaroslav Pohan
|
Neaktivní
od 15.06.1998
|
člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
22393234, Praha 8, Praha 8, Na Truhlářce, 42 |
|
Ing. Josef Spilka
|
Neaktivní
od 15.06.1998
|
člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
22698264, Praha 6, Praha 6, Mrkvičkova, 1360 |
|
Štěpán Machart
|
Neaktivní
od 15.06.1998
|
předseda představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
37001, 23370017, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, tř. 28. října, 1312, 16, tř. 28. října 1312/16, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Jaroslav Pohan
|
Neaktivní
od 15.06.1998
|
člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
18000, 22393234, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 2085, 42, Na Truhlářce 2085/42, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Ing. Josef Spilka
|
Neaktivní
od 15.06.1998
|
člen představenstva |
01.01.1996 |
Adresa: |
16300, 22698264, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1360, 24, Mrkvičkova 1360/24, Řepy, 16300 Praha 6 |
|