Ing. ZDENĚK ČERNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2022 |
Adresa: |
78386, 24387371, Olomouc, Dlouhá Loučka, Plinkout, 39 |
|
Ing. MARTIN ČERNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2022 |
Adresa: |
78383, 73053724, Olomouc, Troubelice, Lazce, 81 |
|
Ing. ZDENĚK ČERNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2022 |
Adresa: |
78386, 24387371, Olomouc, Dlouhá Loučka, Plinkout, 39, Plinkout 39, 78386 Dlouhá Loučka |
|
Ing. MARTIN ČERNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2022 |
Adresa: |
78383, 73053724, Olomouc, Troubelice, Lazce, 81, Lazce 81, 78383 Troubelice |
|
Ing. MILAN KAHÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
37382, 26646731, České Budějovice, Boršov nad Vltavou, Boršov nad Vltavou, K Pilotovi, 467 |
|
DAVID KAHÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
37006, 27286053, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Lesní, 2690, 25 |
|
DAVID KAHÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
37006, 27286053, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Lesní, 2690, 25, Lesní 2690/25, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Ing. MILAN KAHÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
37382, 26646731, České Budějovice, Boršov nad Vltavou, Boršov nad Vltavou, K Pilotovi, 467, K Pilotovi 467, 37382 Boršov nad Vltavou |
|
Ing. ZDENĚK ČERNÝ
|
Neaktivní
od 28.02.2021
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
78386, 24387371, Olomouc, Dlouhá Loučka, Plinkout, 39 |
|
Ing. ZDENĚK ČERNÝ
|
Neaktivní
od 28.02.2021
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
78386, 24387371, Olomouc, Dlouhá Loučka, Plinkout, 39, Plinkout 39, 78386 Dlouhá Loučka |
|
Ing. MARTIN ČERNÝ
|
Neaktivní
od 28.02.2021
|
jednatel |
21.11.2015 |
Adresa: |
78383, 73053724, Olomouc, Troubelice, Lazce, 81 |
|
Ing. MARTIN ČERNÝ
|
Neaktivní
od 28.02.2021
|
jednatel |
21.11.2015 |
Adresa: |
78383, 73053724, Olomouc, Troubelice, Lazce, 81, Lazce 81, 78383 Troubelice |
|
Ing. Martin Černý
|
Neaktivní
od 21.11.2015
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
78391, 16377630, Uničov, Uničov, Sad míru, 1251 |
|
Ing. Milan Kahánek
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
37382, 26646731, Boršov nad Vltavou, Boršov nad Vltavou, K Pilotovi, 467 |
|
David Kahánek
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
37006, 27286053, České Budějovice, České Budějovice 5, Lesní, 2690, 25 |
|
Ing. Martin Černý
|
Neaktivní
od 21.11.2015
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
78391, 16377630, Olomouc, Uničov, Uničov, Sad míru, 1251, Sad míru 1251, 78391 Uničov |
|
DAVID KAHÁNEK
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
37006, 27286053, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Lesní, 2690, 25, Lesní 2690/25, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Ing. MILAN KAHÁNEK
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
37382, 26646731, České Budějovice, Boršov nad Vltavou, Boršov nad Vltavou, K Pilotovi, 467, K Pilotovi 467, 37382 Boršov nad Vltavou |
|
Ing. Zdeněk Černý
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
12.09.2006 |
Adresa: |
78386, 24387371, Dlouhá Loučka, Plinkout, 39 |
|
Ing. ZDENĚK ČERNÝ
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
12.09.2006 |
Adresa: |
78386, 24387371, Olomouc, Dlouhá Loučka, Plinkout, 39, Plinkout 39, 78386 Dlouhá Loučka |
|
Ing. Zdeněk Černý
|
Neaktivní
od 14.06.2003
|
jednatel |
14.05.1999 |
Adresa: |
78386, Dlouhá Loučka, Plinkout, 539 |
|
Ing. Zdeněk Černý
|
Neaktivní
od 14.06.2003
|
jednatel |
14.05.1999 |
Adresa: |
539, Dlouhá Loučka, Plinkout, 78386, Plinkout 539, 78386 Dlouhá Loučka, Česká republika |
|
Libor Lutovský
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
jednatel |
03.04.1996 |
Adresa: |
37007, 23426942, České Budějovice, České Budějovice, Plavská, 14 |
|
Dalibor Zýka
|
Neaktivní
od 14.05.1999
|
jednatel |
03.04.1996 |
Adresa: |
37001, 23368276, České Budějovice, České Budějovice, Nádražní, 70 |
|
Ing. Milan Kahánek
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
jednatel |
03.04.1996 |
Adresa: |
37001, 23401699, České Budějovice, České Budějovice, Jeronýmova, 7 |
|
Libor Lutovský
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
jednatel |
03.04.1996 |
Adresa: |
37007, 23426942, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Plavská, 1407, 14, Plavská 1407/14, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
|
Dalibor Zýka
|
Neaktivní
od 14.05.1999
|
jednatel |
03.04.1996 |
Adresa: |
37004, 23368276, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Nádražní, 1094, 70, Nádražní 1094/70, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. Milan Kahánek
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
jednatel |
03.04.1996 |
Adresa: |
37001, 23401699, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jeronýmova, 215, 7, Jeronýmova 215/7, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|