Mgr LUBOŠ KLÍMA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.03.2021 |
Adresa: |
37005, 75817241, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Lipová, 1828, 4 |
|
Mgr LUBOŠ KLÍMA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.03.2021 |
Adresa: |
37005, 75817241, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Lipová, 1828, 4, Lipová 1828/4, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Mgr. PETR ELIÁŠ
|
Neaktivní
od 09.03.2021
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
28911, 73986160, Nymburk, Vrbová Lhota, Vrbová Lhota, Lesní, 217 |
|
Mgr. PETR ELIÁŠ
|
Neaktivní
od 09.03.2021
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
28911, 73986160, Nymburk, Vrbová Lhota, Vrbová Lhota, Lesní, 217, Lesní 217, 28911 Vrbová Lhota |
|
Mgr. PETR ELIÁŠ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
13.09.2013 |
Adresa: |
32600, 24519537, Plzeň, Východní Předměstí, náměstí Generála Píky, 2217, 20 |
|
Mgr. PETR ELIÁŠ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
13.09.2013 |
Adresa: |
32600, 24519537, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, náměstí Generála Píky, 2217, 20, náměstí Generála Píky 2217/20, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 09.03.2021
|
jednatel |
21.02.2006 |
Adresa: |
Košice, Bratislavská, 1646/62 |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 09.03.2021
|
jednatel |
21.02.2006 |
Adresa: |
1646/62, Košice, Bratislavská, Bratislavská 1646/62, Košice, Slovensko |
|
Mgr. Petr Eliáš
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
jednatel |
02.09.2003 |
Adresa: |
28802, 1233301, Nymburk, Jižní, 2232 |
|
Mgr. Petr Eliáš
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
jednatel |
02.09.2003 |
Adresa: |
28802, 1233301, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2232, Jižní 2232, 28802 Nymburk |
|
Jana Kudrlová
|
Neaktivní
od 02.09.2003
|
jednatel |
30.07.2002 |
Adresa: |
37008, 23406917, České Budějovice, České Budějovice, Kpt.Jaroše, 25 |
|
Jana Kudrlová
|
Neaktivní
od 02.09.2003
|
jednatel |
30.07.2002 |
Adresa: |
37008, 23406917, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Kpt. Jaroše, 785, 25, Kpt. Jaroše 785/25, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. Martin Šulc
|
Neaktivní
od 30.07.2002
|
jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
37372, 25189832, České Budějovice, Lišov, Topolová, 815/16 |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 21.02.2006
|
jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
Košice, Magurská, 2 |
|
Ing. Martin Šulc
|
Neaktivní
od 30.07.2002
|
jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
37372, 25189832, České Budějovice, Lišov, Lišov, Topolová, 815, 16, Topolová 815/16, 37372 Lišov |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 21.02.2006
|
jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
2, Košice, Magurská, Magurská 2, Košice, Slovensko |
|
Ing. Ivan Bürger
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
jednatel |
01.12.1997 |
Adresa: |
23353392, České Budějovice, České Budějovice, Netolická, 7 |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
jednatel |
01.12.1997 |
Adresa: |
1233301, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2232 |
|
Ing. Ivan Bürger
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
jednatel |
01.12.1997 |
Adresa: |
37005, 23353392, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Netolická, 1128, 7, Netolická 1128/7, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. Vladimír Pačai
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
jednatel |
01.12.1997 |
Adresa: |
28802, 1233301, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2232, Jižní 2232, 28802 Nymburk |
|
Ing. Václav Šulc
|
Neaktivní
od 01.12.1997
|
jednatel |
14.03.1996 |
Adresa: |
23354062, České Budějovice, České Budějovice, K. Štěcha, 6 |
|
Mgr. Petr Eliáš
|
Neaktivní
od 01.12.1997
|
jednatel |
14.03.1996 |
Adresa: |
1231138, Nymburk, Nymburk, Hořátevská, 2008 |
|
Ing. Václav Šulc
|
Neaktivní
od 01.12.1997
|
jednatel |
14.03.1996 |
Adresa: |
37005, 23354062, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Štěcha, 1201, 6, K. Štěcha 1201/6, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Mgr. Petr Eliáš
|
Neaktivní
od 01.12.1997
|
jednatel |
14.03.1996 |
Adresa: |
28802, 1231138, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Hořátevská, 2008, 4, Hořátevská 2008/4, 28802 Nymburk |
|