Karel Kříž
|
Neaktivní
od 31.03.2009
|
Jednatel |
26.05.1999 |
Adresa: |
1, Brno-Líšeň, Josefy Faimonové, 2225/5 |
|
Karel Kříž
|
Neaktivní
od 31.03.2009
|
Jednatel |
26.05.1999 |
Adresa: |
62800, 19433735, Brno-město, Brno, Líšeň, Josefy Faimonové, 2225, 5, Josefy Faimonové 2225/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
Karel Kříž
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Jednatel |
13.05.1999 |
Adresa: |
1, Brno-Líseň, Josefy Faimonové, 2225/5 |
|
Richard Jestřábek
|
Neaktivní
od 24.01.2009
|
jednatel |
13.05.1999 |
Adresa: |
1, Brno-Žebětín, Ríšova, 241/19 |
|
Karel Kříž
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Jednatel |
13.05.1999 |
Adresa: |
62800, 19433735, Brno-město, Brno, Líšeň, Josefy Faimonové, 2225, 5, Josefy Faimonové 2225/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
Richard Jestřábek
|
Neaktivní
od 24.01.2009
|
jednatel |
13.05.1999 |
Adresa: |
64100, 19083556, Brno-město, Brno, Žebětín, Ríšova, 241, 19, Ríšova 241/19, Žebětín, 64100 Brno |
|
JUDr. Milan Zahradník
|
Neaktivní
od 15.12.1998
|
jednatel |
28.06.1996 |
Adresa: |
21703779, Praha 1, Praha 1, Ve Smečkách, 23 |
|
JUDr. Milan Zahradník
|
Neaktivní
od 15.12.1998
|
jednatel |
28.06.1996 |
Adresa: |
11000, 21703779, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 600, 23, Ve Smečkách 600/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Václav Pustina
|
Neaktivní
od 13.05.1999
|
Jednatel |
03.10.1995 |
Adresa: |
21742057, Praha 2, Lublaňská, 12 |
|
Václav Pustina
|
Neaktivní
od 13.05.1999
|
Jednatel |
03.10.1995 |
Adresa: |
12000, 21742057, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 267, 12, Lublaňská 267/12, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|