Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | BALTICA s.r.o. |
ICO: | 63979411 |
Registrovaná adresa: | 15800, 22741593, Praha, Stodůlky, Volutová, 2521, 18, Volutová 2521/18, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
Začleněno na: | 05.10.1995 |
Předmět podnikání: |
činnost podniktelských , finančních , organizačních a ekonomických poradů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjmačinností uvedených v příl. 1-3 zákona 455/1991 Sb.
Mezinárodní zasilatelství.
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb vyjma činností ze zák.č. 455/1991 Sb. vylouč. či tvořících věcnou náplň konkrétních živností obsažených v příloze 3 tohoto zákona.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zákona 455/1991 Sb.
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb vyjmačinností ze zák.č. 455/1991 Sb. vylouč. či tvořících věcnounáplň konkrétních živností obsažených v příloze 3 tohoto zákona.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. GORAN RENOVICA | Aktivní | 07.01.2017 | |
|
|||
Mgr. GORAN RENOVICA | Aktivní | 07.01.2017 | |
|
|||
Ing. Egita Renovicová | Aktivní | 15.05.2002 | |
|
|||
Ing. Egita Renovicová | Aktivní | 15.05.2002 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. GORAN RENOVICA | Aktivní | Jednatel | 07.01.2017 |
|
|||
Mgr. GORAN RENOVICA | Aktivní | Jednatel | 07.01.2017 |
|
|||
Mgr. Goran Renovica | Neaktivní od 07.01.2017 | Jednatel | 15.05.2002 |
|
|||
Mgr. GORAN RENOVICA | Neaktivní od 07.01.2017 | Jednatel | 15.05.2002 |
|
|||
Mgr. Goran Renovica | Neaktivní od 15.05.2002 | Jednatel | 05.10.1995 |
|
|||
Mgr. Goran Renovica | Neaktivní od 15.05.2002 | Jednatel | 05.10.1995 |
|
Registrační číslo BALTICA s.r.o. je 63979411.
Registrační adresa BALTICA s.r.o. je 15800, 22741593, Praha, Stodůlky, Volutová, 2521, 18, Volutová 2521/18, Stodůlky, 15800 Praha 5.
BALTICA s.r.o. byla založena 05.10.1995.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Mgr. GORAN RENOVICA, Mgr. GORAN RENOVICA, Ing. Egita Renovicová, Ing. Egita Renovicová.