Ing. Viktor Fous
|
Neaktivní
od 18.05.2005
|
Jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
27345, 1373021, Hřebeč, 28. října, 396 |
|
Ing. Viktor Fous
|
Neaktivní
od 18.05.2005
|
Jednatel |
11.06.2003 |
Adresa: |
27345, 1373021, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, 28. října, 396, 28. října 396, 27345 Hřebeč |
|
Ing. Oldřich Spálenský
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
Jednatel |
08.09.1998 |
Adresa: |
Praha 4-Chodov, Benkova, 1694/17 |
|
Radomír Luptovský
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
Jednatel |
08.09.1998 |
Adresa: |
21780480, Praha 3, Praha 3, Lucemburská, 1301/37 |
|
Ing. Oldřich Spálenský
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
Jednatel |
08.09.1998 |
Adresa: |
14900, 21842507, Praha, Chodov, Benkova, 1694, 17, Benkova 1694/17, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Radomír Luptovský
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
Jednatel |
08.09.1998 |
Adresa: |
13000, 21780480, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1301, 37, Lucemburská 1301/37, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Milan Blacha
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
jednatel |
30.06.1997 |
Adresa: |
22547096, Praha 9, Praha 9, Kolbenova, 32/805 |
|
Milan Blecha
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
jednatel |
30.06.1997 |
Adresa: |
22547096, Praha 9, Praha 9, Kolbenova, 32/805 |
|
Milan Blacha
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
jednatel |
30.06.1997 |
Adresa: |
19000, 22547096, Praha, Vysočany, Kolbenova, 805, 32, Kolbenova 805/32, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Milan Blecha
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
jednatel |
30.06.1997 |
Adresa: |
19000, 22547096, Praha, Vysočany, Kolbenova, 805, 32, Kolbenova 805/32, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Peter Künemund
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
jednatel |
23.07.1996 |
Adresa: |
22249737, Praha 6, Praha 6, Krolmusova, 695/1 |
|
ing. Karel Jílek
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
jednatel |
23.07.1996 |
Adresa: |
Praha lO, Dětská, 23 |
|
Peter Künemund
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
jednatel |
23.07.1996 |
Adresa: |
16300, 22249737, Praha, Řepy, Krolmusova, 695, 1, Krolmusova 695/1, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
ing. Karel Jílek
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
jednatel |
23.07.1996 |
Adresa: |
10000, 22628614, Praha, Strašnice, Dětská, 2452, 23, Dětská 2452/23, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Milan Blecha
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
jednatel |
08.09.1995 |
Adresa: |
Praha 9, Kolbenova, 32/8O5 |
|
ing. Pavel Šedivý
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
jednatel |
08.09.1995 |
Adresa: |
Praha 5, nám. Josefa Machka, 8/89l |
|
ing. Karel Jílek
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
jednatel |
08.09.1995 |
Adresa: |
Praha lO, Strašínská 3 |
|
Milan Blecha
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
jednatel |
08.09.1995 |
Adresa: |
32/8O5, Praha 9, Kolbenova, Kolbenova 32/8O5, Praha 9, Česká republika |
|
ing. Pavel Šedivý
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
jednatel |
08.09.1995 |
Adresa: |
8/89l, Praha 5, nám. Josefa Machka, nám. Josefa Machka 8/89l, Praha 5, Česká republika |
|
ing. Karel Jílek
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
jednatel |
08.09.1995 |
Adresa: |
10000, 22613404, Praha, Strašnice, Strašínská, 1185, 3, Strašínská 1185/3, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|