VÁCLAV PODHORSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.06.2020 |
Adresa: |
25168, 79505589, Praha-východ, Sulice, Želivec, Ke Skalce, 333 |
|
VÁCLAV PODHORSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.06.2020 |
Adresa: |
25168, 79505589, Praha-východ, Sulice, Želivec, Ke Skalce, 333, Ke Skalce 333, Želivec, 25168 Sulice |
|
DURDICA GLASNOVIĆ
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
Jednatel |
07.08.2015 |
Adresa: |
16200, 41441095, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Adamova, 466, 9 |
|
DURDICA GLASNOVIĆ
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
Jednatel |
07.08.2015 |
Adresa: |
16200, 41441095, Praha, Veleslavín, Adamova, 466, 9, Adamova 466/9, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
DURDICA GLASNOVIĆ
|
Neaktivní
od 07.08.2015
|
Jednatel |
05.06.2015 |
Adresa: |
16000, 22289593, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Na loukoti, 522, 11 |
|
DURDICA GLASNOVIĆ
|
Neaktivní
od 07.08.2015
|
Jednatel |
05.06.2015 |
Adresa: |
16000, 22289593, Praha, Vokovice, Na loukoti, 522, 11, Na loukoti 522/11, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
VÁCLAV PODHORSKÝ
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
jednatel |
01.11.2014 |
Adresa: |
38101, 8686611, Český Krumlov, Domoradice, Urbinská, 141 |
|
VÁCLAV PODHORSKÝ
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
jednatel |
01.11.2014 |
Adresa: |
38101, 8686611, Český Krumlov, Český Krumlov, Domoradice, Urbinská, 141, Urbinská 141, Domoradice, 38101 Český Krumlov |
|
Mario Glasnovič
|
Neaktivní
od 02.02.2005
|
Jednatel |
05.03.2002 |
Adresa: |
22289593, Praha 6, Praha 6, Na loukoti, 11 |
|
Mario Glasnovič
|
Neaktivní
od 02.02.2005
|
Jednatel |
05.03.2002 |
Adresa: |
16000, 22289593, Praha, Vokovice, Na loukoti, 522, 11, Na loukoti 522/11, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Marie Glasnovič
|
Neaktivní
od 05.03.2002
|
Jednatel |
25.09.1995 |
Adresa: |
22289593, Praha 6, Na loukoti, 11 |
|
Durdica Glasnovičová
|
Neaktivní
od 05.06.2015
|
Jednatel |
25.09.1995 |
Adresa: |
22289593, Praha 6, Na loukoti, 11 |
|
Marie Glasnovič
|
Neaktivní
od 05.03.2002
|
Jednatel |
25.09.1995 |
Adresa: |
16000, 22289593, Praha, Vokovice, Na loukoti, 522, 11, Na loukoti 522/11, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Durdica Glasnovičová
|
Neaktivní
od 05.06.2015
|
Jednatel |
25.09.1995 |
Adresa: |
16000, 22289593, Praha, Vokovice, Na loukoti, 522, 11, Na loukoti 522/11, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|