Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | PRAGIS - Podzemní stavby, s.r.o. |
ICO: | 63982731 |
Registrovaná adresa: | 3/807, Praha 9, Na prosecké vyhlídce, 19000, Na prosecké vyhlídce 3/807, 19000 Praha 9, Česká republika |
Začleněno na: | 20.10.1995 |
Datum ukončení: | 28.11.2001 |
Předmět podnikání: |
provádění dopravních staveb
činnost prováděná hornickýchm způsobem
provádění průmyslových staveb
zámečnictví
zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě(zadávání staveb a jejich částí)
poradenská činnost ve stavebnictví
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, jakož i projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností
provádění inženýrských staveb (včetně techniské vybavenosti sídlištních celků)
provádění bytových a občanských staveb
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej(s výjimkou obchod. živností uvedených v příl. 1-3 zák.č. 455/91 Sb.)
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod. živností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb.)
provádění inženýrských staveb (včetně techniské vybavenostisídlištních celků)
zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě (zadávání staveb a jejich částí)
pronájem motorových vozidel
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, jakož iprojektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástítěchto činností
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PRAGIS HOLDING, s.r.o. 41194861 | Neaktivní od 28.11.2001 | 28.02.2001 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. Jan Pelán | Neaktivní od 28.11.2001 | Jednatel | 07.04.1998 |
|
|||
Mgr. Jan Pelán | Neaktivní od 28.11.2001 | Jednatel | 07.04.1998 |
|
|||
Ing. Jan Brádle | Neaktivní od 12.04.1996 | Jednatel | 20.10.1995 |
|
|||
Petr Žáček | Neaktivní od 28.11.2001 | Jednatel | 20.10.1995 |
|
|||
Ing. Jaroslav Chabr | Neaktivní od 28.11.2001 | Jednatel | 20.10.1995 |
|
|||
Ing. Antonín Stokláska | Neaktivní od 28.11.2001 | Jednatel | 20.10.1995 |
|
|||
Ing. Miloslav Brožek | Neaktivní od 28.11.2001 | Jednatel | 20.10.1995 |
|
|||
Ing. Jan Brádle | Neaktivní od 12.04.1996 | Jednatel | 20.10.1995 |
|
|||
Petr Žáček | Neaktivní od 28.11.2001 | Jednatel | 20.10.1995 |
|
|||
Ing. Jaroslav Chabr | Neaktivní od 28.11.2001 | Jednatel | 20.10.1995 |
|
|||
Ing. Antonín Stokláska | Neaktivní od 28.11.2001 | Jednatel | 20.10.1995 |
|
|||
Ing. Miloslav Brožek | Neaktivní od 28.11.2001 | Jednatel | 20.10.1995 |
|
Registrační číslo PRAGIS - Podzemní stavby, s.r.o. je 63982731.
Registrační adresa PRAGIS - Podzemní stavby, s.r.o. je 3/807, Praha 9, Na prosecké vyhlídce, 19000, Na prosecké vyhlídce 3/807, 19000 Praha 9, Česká republika.
PRAGIS - Podzemní stavby, s.r.o. byla založena 20.10.1995.