LON DEDAJ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
15800, 22711503, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Petržílkova, 2262, 22 |
|
LON DEDAJ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
15800, 22711503, Praha, Stodůlky, Petržílkova, 2262, 22, Petržílkova 2262/22, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
ANTON DEDAJ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
15800, 22711503, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Petržílkova, 2262, 22 |
|
ANTON DEDAJ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
15800, 22711503, Praha, Stodůlky, Petržílkova, 2262, 22, Petržílkova 2262/22, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
LAZËR DEDAJ
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
Jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
58601, 12375136, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Tomáškova, 4648, 13 |
|
LAZËR DEDAJ
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
Jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
58601, 12375136, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Tomáškova, 4648, 13, Tomáškova 4648/13, 58601 Jihlava |
|
Lazer Dedaj
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
Jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
58601, 12375136, Jihlava, Tomáškova, 13 |
|
Anton Dedaj
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
Jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
15000, 22711503, Praha 5, Petržílkova, 22 |
|
Lazer Dedaj
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
Jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
58601, 12375136, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Tomáškova, 4648, 13, Tomáškova 4648/13, 58601 Jihlava |
|
ANTON DEDAJ
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
Jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
15800, 22711503, Praha, Stodůlky, Petržílkova, 2262, 22, Petržílkova 2262/22, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Anton Dedaj
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
Jednatel |
02.12.1998 |
Adresa: |
15000, 22696890, Praha 5, Seydlerova, 2149 |
|
Anton Dedaj
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
Jednatel |
02.12.1998 |
Adresa: |
15800, 22696890, Praha, Stodůlky, Seydlerova, 2149, 7, Seydlerova 2149/7, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Lazer Dedaj
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
Jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
22696865, Praha 5, Praha 5, Seydlerova, 2146 |
|
Lazer Dedaj
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
Jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
15800, 22696865, Praha, Stodůlky, Seydlerova, 2146, 13, Seydlerova 2146/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Anton Dedaj
|
Neaktivní
od 07.01.1998
|
Jednatel |
21.09.1995 |
Adresa: |
22696890, Praha 5, Seydlerova, 2149 |
|
Anton Dedaj
|
Neaktivní
od 07.01.1998
|
Jednatel |
21.09.1995 |
Adresa: |
15800, 22696890, Praha, Stodůlky, Seydlerova, 2149, 7, Seydlerova 2149/7, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|