Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | ČKD Blansko - Control Systems Engineering, s.r.o. zkráceně ČKD Blansko - CSE, s.r.o. |
ICO: | 63983150 |
Registrovaná adresa: | 16000, 22202277, Praha, Dejvice, U Beránky, 1465, 8, U Beránky 1465/8, Dejvice, 16000 Praha 6 |
Začleněno na: | 20.09.1995 |
Datum ukončení: | 22.04.2004 |
Předmět podnikání: |
projektování elektrických zařízení
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
projektová činnost v investiční výstavbě
organizace a zajišťování technologických dodávek pro průmyslovéa občanské stavby
poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
organizace a zajišťování technologických dodávek pro průmyslové a občanské stavby
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
obstaravatelská činnost v oblasti investiční výstavby
výroba, instalace a oprvy elektrických strojů a přístrojů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ČKD BLANSKO GROUP, a.s. | Neaktivní od 22.04.2004 | 27.06.1997 | |
|
|||
Ing. Jan Havelka | Neaktivní od 22.04.2004 | 27.06.1997 | |
|
|||
Ing. Stanislav Roubal | Neaktivní od 22.04.2004 | 27.06.1997 | |
|
|||
Ing. Jan Bauer | Neaktivní od 22.04.2004 | 27.06.1997 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jan Bauer | Neaktivní od 22.04.2004 | jednatel | 27.06.1997 |
|
|||
Ing. Jan Bauer | Neaktivní od 22.04.2004 | jednatel | 27.06.1997 |
|
|||
Ing. Jan Havelka | Neaktivní od 22.04.2004 | Jednatel | 20.09.1995 |
|
|||
Ing. Stanislav Roubal | Neaktivní od 22.04.2004 | Jednatel | 20.09.1995 |
|
|||
Ing. Radomír Havlíček | Neaktivní od 22.04.2004 | Jednatel | 20.09.1995 |
|
|||
Ing. Jan Havelka | Neaktivní od 22.04.2004 | Jednatel | 20.09.1995 |
|
|||
Ing. Stanislav Roubal | Neaktivní od 22.04.2004 | Jednatel | 20.09.1995 |
|
|||
Ing. Radomír Havlíček | Neaktivní od 22.04.2004 | Jednatel | 20.09.1995 |
|
Registrační číslo ČKD Blansko - Control Systems Engineering, s.r.o. zkráceně ČKD Blansko - CSE, s.r.o. je 63983150.
Registrační adresa ČKD Blansko - Control Systems Engineering, s.r.o. zkráceně ČKD Blansko - CSE, s.r.o. je 16000, 22202277, Praha, Dejvice, U Beránky, 1465, 8, U Beránky 1465/8, Dejvice, 16000 Praha 6.
ČKD Blansko - Control Systems Engineering, s.r.o. zkráceně ČKD Blansko - CSE, s.r.o. byla založena 20.09.1995.