LUBOMÍR MARŠÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.01.2024 |
Adresa: |
28002, 21179271, Kolín, Kolín, Kolín V, Příčná, 266, Příčná 266, Kolín V, 28002 Kolín |
|
LUBOMÍR MARŠÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
10100, 22671609, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Baškirská, 1405, 3 |
|
Ing. Josef Rosenthal
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
Brno, Drobného 26A |
|
Ing. Josef Rosenthal
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
Brno, Drobného 26A, Drobného 26A, Brno, Česká republika |
|
LUBOMÍR MARŠÁLEK
|
Neaktivní
od 10.01.2024
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
10100, 22671609, Praha, Vršovice, Baškirská, 1405, 3, Baškirská 1405/3, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JUDr. Richard Sacher
|
Neaktivní
od 16.09.2005
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
Praha 6, Hálkova, 1631/6 |
|
MUDr. Michal Chromý
|
Neaktivní
od 16.09.2005
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
Praha 7, U Uránie, 6 |
|
Lubomír Maršálek
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
22671609, Praha 10, Baškirská, 1405/3 |
|
MUDr. Michal Chromý
|
Neaktivní
od 16.09.2005
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
15521, 22109455, Praha, Sobín, Hostivická, 6, 16, Hostivická 6/16, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
JUDr. Richard Sacher
|
Neaktivní
od 16.09.2005
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
12000, 21732981, Praha, Nové Město, Hálkova, 1631, 6, Hálkova 1631/6, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
LUBOMÍR MARŠÁLEK
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
10100, 22671609, Praha, Vršovice, Baškirská, 1405, 3, Baškirská 1405/3, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|